EP 0714994 A1 19960605 - Deep drawable and weldable ALMgSiCu type aluminium alloy
Title (en)
Deep drawable and weldable ALMgSiCu type aluminium alloy
Title (de)
Tiefziehbare und schweissbare Aluminiumlegierung vom Typ ALMgSiCu
Title (fr)
Alliage d'aluminium soudable du type ALMgSiCu apte à l'emboutissage profond
Publication
Application
Priority
CH 360194 A 19941129
Abstract (en)
AlMgSiCu-type Aluminium alloy contains in wt.%: 0.55-0.7 Si; 0.35-0.45 Mg; 0.6-0.85 Cu; max. 0.1 Mn; max. 0.25 Fe.
Abstract (de)
Eine tiefziehbare und schweissbare Aluminiumlegierung vom Typ AlMgSiCu in der Form von Bändern oder Blechen enthält (in Gew.%) Si: 0,55 - 0,70; Mg: 0,35 - 0,45; Cu: 0,60 - 0,85; Mn: max. 0,10; Fe: max. 0,25 sowie weitere Legierungselemente einzeln max. 0,05, insgesamt max. 0,15 und Aluminium als Rest. Die Legierung weist gute mechanische Festigkeitswerte bei optimalem Umformververhalten auf und ist daher zur Herstellung tiefgezogener Karosserieteile besonders geeignet.
IPC 1-7
IPC 8 full level
C22C 21/14 (2006.01); C22C 21/16 (2006.01); C22F 1/057 (2006.01)
CPC (source: EP)
C22C 21/14 (2013.01); C22C 21/16 (2013.01); C22F 1/057 (2013.01)
Citation (applicant)
- US 4424084 A 19840103 - CHISHOLM MATTHEW F [US]
- EP 0245464 A1 19871119 - ALUMINUM CO OF AMERICA [US]
Citation (search report)
- [DX] WO 8702712 A1 19870507 - ALUMINUM CO OF AMERICA [US]
- [DA] US 4424084 A 19840103 - CHISHOLM MATTHEW F [US]
- [A] US 4784921 A 19881115 - HYLAND M E [US], et al
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 16, no. 219 (C - 0943) 22 May 1992 (1992-05-22)
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 17, no. 25 (C - 1017) 18 January 1993 (1993-01-18)
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 11, no. 136 (C - 419) 30 April 1987 (1987-04-30)
Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE FR GB IT LI
DOCDB simple family (publication)
DOCDB simple family (application)
EP 95810692 A 19951103