EP 0734794 A1 19961002 - Rolling stand with back-up and work rolls for rolling sheets and strips
Title (en)
Rolling stand with back-up and work rolls for rolling sheets and strips
Title (de)
Walzgerüst mit Stütz- und Arbeitswalzen zum Walzen von Blechen und Bändern
Title (fr)
Cage de laminoir à cylindres d'appui et de travail pour le laminage de tÔles et de bandes
Publication
Application
Priority
DE 19512929 A 19950330
Abstract (en)
The rolling stand for sheet and strip rolling incorporates top and bottom working rolls which together with their respective support rolls are horizontally displaceable in such a way that their axes (no longer remaining in a common vertical plane) cross one another. Each journal (5, 6) of the working rolls (4) in a self-aligning bearing (11) is housed in an eccentric sleeve (10) in the mounting block (3). Each sleeve (10) is rotatable in an opposite sense relative to the other sleeve (10). At the same time, the crossing angles of the top and bottom roll sets are equal to one another.
Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Walzgerüst mit Stütz- und Arbeitswalzen zum Walzen von Blechen und Bändern, bei dem die oberen und unteren Arbeitswalzen zusammen mit den ihnen zugeordneten Stützwalzen durch paarweises gegensinniges Horizontalverschieben der innerhalb der zwischen den Ständersäulen der Walzenständer gebildeten Ständerfenster in Einbaustücken gelagerten Walzen mittels den Einbaustücken wirkmäßig zugeordneter Verschiebeantriebe aus der gemeinsamen Vertikalebene heraus in solche Stellungen verschiebbar sind , in denen sich die durch die Walzenachsen der oberen Arbeits- und Stützwalzen und der unteren Arbeits- und Stützwalzen verlaufenden Vertikalebenen kreuzen. Dabei ist jeder Walzenzapfen (5,6) der Arbeitswalzen (4) in einer das als Pendellager (11) ausgebildete Walzenlager aufnehmenden Exzenterbuchse (10) im Einbaustück (3) gelagert, wobei jede Exzenterbuchse (10) gegensinnig zur anderen Exzenterbuchse (10) verdrehbar ist, und jeder Walzenzapfen (26,27) der Stützwalzen (25) ist in einem das Walzenlager (30) aufnehmenden Verschieberahmen (29) innerhalb des Einbaustückes (28) horizontal querverschiebbar, wobei die Schränkungswinkel der oberen Arbeits- und Stützwalzen (4,25) und der unteren Arbeits- und Stützwalzen (4,25) gleich sind. <IMAGE>
IPC 1-7
IPC 8 full level
B21B 13/02 (2006.01); B21B 31/26 (2006.01)
CPC (source: EP)
B21B 13/023 (2013.01); B21B 31/26 (2013.01)
Citation (search report)
- [DA] EP 0525552 A1 19930203 - MITSUBISHI HEAVY IND LTD [JP]
- [A] US 2965920 A 19601227 - WHITTUM WARREN C
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 006, no. 061 (M - 123) 20 April 1982 (1982-04-20)
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 007, no. 041 (M - 194) 18 February 1983 (1983-02-18)
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 302 (M - 1618) 9 June 1994 (1994-06-09)
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 003, no. 003 (C - 033) 16 January 1979 (1979-01-16)
- [A] DATABASE WPI Section Ch Week 7922, Derwent World Patents Index; Class M21, AN 79-41355B [22], XP002008473
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 009, no. 272 (M - 425) 30 October 1985 (1985-10-30)
Designated contracting state (EPC)
FR IT
DOCDB simple family (publication)
DE 19512929 C1 19960515; EP 0734794 A1 19961002; EP 0734794 B1 19990127
DOCDB simple family (application)
DE 19512929 A 19950330; EP 96250070 A 19960328