EP 0765696 A1 19970402 - Device for keeping cold rolled strip dry on the outlet of cold rolling and strip plants
Title (en)
Device for keeping cold rolled strip dry on the outlet of cold rolling and strip plants
Title (de)
Vorrichtung zum Trockenhalten von Kaltband im Auslauf von Kaltwalz- und Bandanlagen
Title (fr)
Dispositif pour maintenir à sec un feuillard laminé à froid à la sortie d'installations de laminage à froid de bandes
Publication
Application
Priority
DE 19535168 A 19950922
Abstract (en)
System for maintaining the dry condition of cold rolled strip having a screen (1, 2) whose upper part (1) forms a barrier above the strip path (100 as far as the frame platform and whose lower part (2) forms a barrier below the strip path as far as the base plate. Movable sections (20 21) facilitate the change-over of the rollers. A blower (3) diverts the squeezed out rolling medium from the finished rolling strip (30) with a seal (4) to close the gap (11) against the strip and a bower (5) to give a flow of air for the roller gap (12).
Abstract (de)
Bei einer Vorrichtung zum Trockenhalten von Kaltband im Auslauf von Kaltwalz- und Bandanlagen, mit Mitteln zum Abweisen von flüssigem Walzmedium im Bereich des Bandauslaufs und/oder zum Entfernen an Oberflächen des Bandes (30) anhaftender Spritz- oder Sprühflüssigkeit wird ein ausreichend trockenes Band mit einer logistischen Zuordnung dieser Mittel mit vertretbarem Aufwand an Bauelementen und Energie erreicht, wobei die Vorrichtung die folgenden Teile umfaßt: a) eine fest installierte Abschottung (1,2), deren Teil (1) oberhalb des Bandauslaufs (10) bis an die Gerüstbühne und deren Teil (2) unterhalb des Bandauslaufs (10) bis an die Grundplatte anschließt, b) eine mit beweglichen Teilen (20,21) zur Ermöglichung eines problemlosen Walzenwechsels ausgebildete bewegliche Abschottung, c) eine zum Abweisen von abgequetschtem Walzmedium vom fertiggewalzten Band (30) ausgebildete Ballenabblasung (3), d) eine zur Abbdichtung des oberhalb vom Band (30) gelegenen Walzenraumes (11) gegen das Band (30) ausgebildete Ballenspaltabdichtung (4), e) eine zur Erzeugung einer zum Band (30) rechtwinkligen Luftströmung im auslaufseitigen Walzspalt (12) oberhalb des Bandlaufs (10) ausgebildete Bandkantenabblasung (5), f) eine zur Erzeugung einer parallelen Luftgegenströmung gegen die Bandlaufrichtung (13) oberhalb und unterhalb des Bandes (30) im Bandkanal (14) ausgebildete Dunstabsaugung (6). <IMAGE>
IPC 1-7
IPC 8 full level
B21B 1/22 (2006.01); B21B 27/10 (2006.01); B21B 45/02 (2006.01)
CPC (source: EP KR US)
B21B 27/10 (2013.01 - EP US); B21B 45/02 (2013.01 - KR); B21B 45/0278 (2013.01 - EP US)
Citation (search report)
- [A] WO 9505251 A1 19950223 - LAMBERTON & CO LTD [GB], et al
- [A] GB 2111885 A 19830713 - WEAN UNITED INC
- [DA] DE 4422422 A1 19950713 - SCHLOEMANN SIEMAG AG [DE]
- [A] US 4552003 A 19851112 - KOLECKI RONALD E [US]
- [A] US 4400961 A 19830830 - SCHAMING EDWARD J [US]
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 003, no. 007 (C - 034) 24 January 1979 (1979-01-24)
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 006, no. 187 (M - 158) 25 September 1982 (1982-09-25)
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 004, no. 012 (C - 071) 29 January 1980 (1980-01-29)
Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE
DOCDB simple family (publication)
US 5775152 A 19980707; AT E186480 T1 19991115; DE 19535168 A1 19970327; DE 59603617 D1 19991216; EP 0765696 A1 19970402; EP 0765696 B1 19991110; ES 2140003 T3 20000216; GR 3032352 T3 20000427; JP 4372234 B2 20091125; JP H09122738 A 19970513; KR 100441849 B1 20040923; KR 970014860 A 19970428
DOCDB simple family (application)
US 71658096 A 19960919; AT 96114531 T 19960911; DE 19535168 A 19950922; DE 59603617 T 19960911; EP 96114531 A 19960911; ES 96114531 T 19960911; GR 20000400048 T 20000113; JP 24653796 A 19960918; KR 19960041037 A 19960920