EP 0905053 A2 19990331 - Wrapper for cigarette packs, and method and apparatus for forming the same
Title (en)
Wrapper for cigarette packs, and method and apparatus for forming the same
Title (de)
Gebindepackung für Zigaretten sowie Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen derselben
Title (fr)
Emballage pour paquets de cigarettes ainsi que procédé et dispositif pour sa réalisation
Publication
Application
Priority
DE 19743120 A 19970930
Abstract (en)
A transparent wrapper surrounds a number a number of cigarette packets, holding them in an integral pack. A printed coupon (30) is positioned between the wrapper (20) and a group of cigarette cartons (10). The section may enclose the outside of a grouped of packets in a U-shaped fashion.
Abstract (de)
Gebindepackung für Zigaretten, bei der eine Gruppe von Zigarettenpackungen (10), nämlich zwei Packungsreihen (12, 13), von einer Außenumhüllung (11) aus Papier, Folie oder anderem Verpackungsmaterial umgeben ist. Der Gebindepackung ist ein Coupon (30) beigegeben, nämlich ein Druckträger mit Werbehinweisen oder anderen Bedruckungen. Der großflächige Coupon (30) erstreckt sich über mehrere, beispielsweise drei Zigarettenpackungen (10) und ist seitlich zwischen einer (Vorder-)Wand (20) und der Gruppe der Zigarettenpackungen (10) oder zwischen diesen, nämlich zwischen Packungsreihen (12, 13) angeordnet. <IMAGE>
IPC 1-7
IPC 8 full level
B65D 85/10 (2006.01)
CPC (source: EP US)
B65D 85/1072 (2013.01 - EP US)
Citation (third parties)
Third party :
- ANNOUNCEMENT GD, XX, XX, 2 November 1999 (1999-11-02), XX, pages 01, XP000945435
- ANNOUNCEMENT GD, XX, XX, 1 May 1989 (1989-05-01), XX, pages COMPLETE, XP000945436
- ANNOUNCEMENT GD, XX, XX, 1 August 1992 (1992-08-01), XX, pages 15, XP000945437
- "Gruppo inserimento coupon su sezione cellofanatrice de gruppo 4350/PACK", NOTIZIARIO, no. 31, January 1978 (1978-01-01), pages 6, XP000945438
Designated contracting state (EPC)
CH DE FR GB IT LI NL
DOCDB simple family (publication)
EP 0905053 A2 19990331; EP 0905053 A3 20000202; EP 0905053 B1 20040414; BR 9803951 A 19991214; CN 1084701 C 20020515; CN 1212942 A 19990407; DE 19743120 A1 19990401; DE 59811181 D1 20040519; ID 20959 A 19990401; JP H11171272 A 19990629; US 6244017 B1 20010612
DOCDB simple family (application)
EP 98117227 A 19980911; BR 9803951 A 19980929; CN 98118991 A 19980930; DE 19743120 A 19970930; DE 59811181 T 19980911; ID 981310 A 19980930; JP 27627798 A 19980930; US 16138098 A 19980928