EP 0939429 A1 19990901 - Luminous body comprising a plastic envelope and a process for its preparation
Title (en)
Luminous body comprising a plastic envelope and a process for its preparation
Title (de)
Leuchtkörper mit einer Hülle aus Kunststoff und ein Verfahren zu ihrer Herstellung
Title (fr)
Corps lumineux comprenant une enveloppe en plastique et un procédé pour sa préparation
Publication
Application
Priority
DE 19808002 A 19980226
Abstract (en)
The cover elements of light bulb or tube comprises a plastic material, produced by injection molding.
Abstract (de)
Die herkömmlichen Verfahren zur Herstellung von bruchunempfindlichen Glühbirnen verwenden als Kolben einen Glaskörper, der durch Beschichtung mit Polymeren den Kolben bruchunempfindlicher machen soll bzw. beim Bersten des Kolbens einen Schutz vor Splittern bieten soll. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zu Herstellung bruchunempfindlicher Leuchtkörper wird auf den Einsatz von Glas bei der Herstellung des Kolbens einer Glühbirne völlig verzichtet, in dem der Kolben (1) aus einem Kunststoff gespritzt wird. In einer besonderen Ausführungsart des erfindungsgemäßen Verfahrens wird nicht nur der Kolben der Lampe sondern auch das Gewinde (2) der Lampe aus Kunststoff gespritzt. Vorzugsweise werden Kolben und Gewinde in einem Stück gespritzt. Der Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens gegenüber Verfahren, welche in bekannter Weise ausgeführt werden, liegt im wesentlich geringeren Energieeinsatz, der zur Herstellung von Leuchtkörpern benötigt wird. Durch Einsatz des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Herstellung von bruchunempfindlichen Leuchtkörpern wird außerdem die Bruchempfindlichkeit von Glühlampen erheblich gesenkt. Das erfindungsgemäße Verfahren kann sowohl zur Herstellung von bruchunempfindlichen Standardglühbirnen als auch zur Herstellung von bruchunempfindlichen Glühlampen, die einen Kolben haben, welcher aus ästhetischen oder funktionellen Gründen nicht rund bzw. symmetrisch ist, verwendet werden. <IMAGE>
IPC 1-7
IPC 8 full level
H01J 5/50 (2006.01); H01J 5/54 (2006.01); H01J 9/24 (2006.01); H01J 9/30 (2006.01); H01J 61/30 (2006.01); H01K 1/28 (2006.01); H01K 1/46 (2006.01); H01K 3/00 (2006.01)
CPC (source: EP)
H01J 5/54 (2013.01); H01J 9/247 (2013.01); H01J 61/302 (2013.01)
Citation (search report)
- [XY] EP 0307861 A2 19890322 - IDEMITSU PETROCHEMICAL CO [JP]
- [XY] EP 0721203 A2 19960710 - PATENT TREUHAND GES FUER ELEKTRISCHE GLUEHLAMPEN MBH [DE]
- [XAY] GB 2294806 A 19960508 - FURNELL MICHAEL JOHN [GB]
- [XAY] US 4764707 A 19880816 - CHENG WEI HSU [TW]
- [XAY] GB 1473599 A 19770518 - ITT
- [XAY] FR 2587836 A1 19870327 - BACHELET MARC [FR]
- [XA] EP 0694952 A2 19960131 - SCHILLER CHRISTA [DE]
- [Y] GB 1380720 A 19750115 - ICI LTD
- [Y] FR 2308197 A1 19761112 - CENTRAL ECLAIRAGE LAB [FR]
- [YA] EP 0381269 A1 19900808 - PHILIPS NV [NL]
- [YA] FR 2227635 A1 19741122 - MAC CARTHY JACK [US]
- [A] WO 9800854 A1 19980108 - PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al
- [XAY] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 095, no. 008 29 September 1995 (1995-09-29)
- [XY] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 011, no. 204 (E - 520) 2 July 1987 (1987-07-02)
- [XY] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 346 (E - 798) 3 August 1989 (1989-08-03)
Designated contracting state (EPC)
DE ES FR GB IT NL
DOCDB simple family (publication)
EP 0939429 A1 19990901; DE 19808002 A1 19990902; JP H11283584 A 19991015
DOCDB simple family (application)
EP 99100557 A 19990108; DE 19808002 A 19980226; JP 4510699 A 19990223