Global patent index - EP 0971383 A2

EP 0971383 A2 2000-01-12 - Contact arrangement of a current switch

Title (en)

Contact arrangement of a current switch

Title (de)

Stromkontaktanordnungen eines Stromschalters

Title (fr)

Agencement de contact d'un commutateur de courant

Publication

EP 0971383 A2 (DE)

Application

EP 99810569 A

Priority

DE 19830231 A

Abstract (en)

The current contact device has a movable current contact (K1) which in the closed switch position cooperates with a second current contact (K2). This is done via a movable contact bridge (3) acted on by a bias spring (4), which is spaced from both current contacts in the open position of the switch. The movement of the contact bridge is effected via a bridge guide (A), mechanically coupled to one of the current contacts

Abstract (de)

Eine bewegliche 1. Stromkontaktanordnung (K1) ist im Schließzustand des Stromschalters über eine Kontaktbrücke (3) mit einer 2. Stromkontaktanordnung (K2) elektrisch leitend verbunden, wobei die Kontaktbrücke (3) durch eine Druckfeder (4) beaufschlagt ist. Beim Öffnen des Stromschalters wird die 1. Stromkontaktanordnung (K1) in Richtung eines Pfeiles (5) nach rechts bewegt. Dadurch wird ein endseitiger 1. Schaltkontakt (P1) an der Kontaktbrücke (3) von der 1. Stromkontaktanordnung (K1) getrennt, so daß sich dort ein 1. Lichtbogen (B1) ausbildet. Danach kommt ein elektrisch isolierendes Stromkontaktführungselement (2), welches an der 1. Stromkontaktanordnung (K1) befestigt ist, mit einem nockenförmigen Brückenführungselement (A) an der Kontaktbrücke (3) in Eingriff, was vorher nicht der Fall war. Dabei entfernt sich ein 2. Schaltkontakt (P2) von der 2. Stromkontaktanordnung (K2), so daß dort ein 2. Lichtbogen (B2) entsteht, der elektrisch in Reihe zum 1. Lichtbogen (B1) geschaltet ist und somit die Lichtbogenspannung verdoppelt. Anstelle eines Brückenführungselementes (A) kann an der Kontaktbrücke (3) ein Zapfen befestigt sein, welcher in einem Führungsschlitz verschiebbar angeordnet ist, um welchen die Kontaktbrücke (3) drehbar ist. <IMAGE>

IPC 1-7 (main, further and additional classification)

H01H 1/38; H01H 33/14; H01H 33/98

IPC 8 full level (invention and additional information)

H01H 1/38 (2006.01); H01H 33/14 (2006.01); H01H 33/98 (2006.01); H01H 33/985 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

H01H 33/14 (2013.01); H01H 1/385 (2013.01); H01H 33/98 (2013.01)

Citation (search report)

Designated contracting state (EPC)

CH DE FR GB IT LI

EPO simple patent family

EP 0971383 A2 20000112; EP 0971383 A3 20001115; DE 19830231 A1 20000113; DE 19830231 B4 20081023

INPADOC legal status

2007-12-19 [18D] DEEMED TO BE WITHDRAWN

- Effective date: 20070626

2006-10-25 [17Q] FIRST EXAMINATION REPORT

- Effective date: 20051024

2001-08-08 [17P] REQUEST FOR EXAMINATION FILED

- Effective date: 20010330

2001-08-01 [AKX] PAYMENT OF DESIGNATION FEES

- Free Format Text: CH DE FR GB IT LI

2000-11-15 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A3

- Designated State(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2000-11-15 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Free Format Text: AL;LT;LV;MK;RO;SI

2000-01-12 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A2

- Designated State(s): CH DE FR GB IT LI

2000-01-12 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Free Format Text: AL;LT;LV;MK;RO;SI