Global Patent Index - EP 0974300 A1

EP 0974300 A1 2000-01-26 - Holder for dispensers

Title (en)

Holder for dispensers

Title (de)

Halter für Spender

Title (fr)

Porte-distributeurs

Publication

EP 0974300 A1 (FR)

Application

EP 99401834 A

Priority

FR 9809297 A

Abstract (en)

The carrier for sweet dispensers with a container and neck has a casing with a base (10) with fixings (33) for the casing to a fixed base. A plate (13) is fixed to the front face of the base (10) with recesses (29) to receive the dispenser neck. A second plate (14) is also fixed to the base to receive the dispenser body.

Abstract (fr)

La présente invention concerne un porte-distributeurs permettant de maintenir des distributeurs (1) constitués d'un récipient (3) muni d'un col (2), le col étant relié au récipient par un épaulement (5), qui se caractérise en ce qu'il comporte un fond (10) possédant des moyens de fixation (33) (80,81) permettant de fixer le porte-distributeurs sur un support fixe, au moins un premier plateau (13) est fixé sur la face avant (11) du fond (10), perpendiculairement au fond, possédant sur le côté opposé au fond au moins une encoche (29a,29b) de forme complémentaire de celle du col (2) d'un distributeur, un deuxième plateau (14) est fixé perpendiculairement au fond, parallèlement et en dessous du premier plateau (13), possédant au moins une encoche (32a, 32b) disposée selon le même axe que l'encoche (29a, 29b) du premier plateau (13), de telle sorte que le col du distributeur (1) puisse se positionner sur un premier et deuxième plateaux, la paroi de la base du col (2) du distributeur étant positionnée dans une encoche (29a, 29b) du premier plateau (13), l'épaulement (5) du distributeur reposant sur la face supérieure (17) du premier plateau, la paroi du col à proximité de l'extrémité du col étant positionnée dans une encoche (32a, 32b) du deuxième plateau, l'ouverture (4) du col étant positionnée en dessous du deuxième plateau (14), le distributeur (1) étant maintenu sur le porte-distributeurs (9) par un premier moyen de maintien disposé sur la face supérieure du premier plateau et un deuxième moyen de maintien disposé au niveau de la face inférieure (25) du deuxième plateau. <IMAGE>

IPC 1-7 (main, further and additional classification)

A47J 47/16; B67D 3/00

IPC 8 full level (invention and additional information)

B67D 3/00 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

B67D 3/0029 (2013.01)

Citation (applicant)

None

Citation (search report)

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

EPO simple patent family

EP 0974300 A1 20000126; FR 2781350 A1 20000128; FR 2781350 B1 20000915

INPADOC legal status


2004-03-10 [18D] DEEMED TO BE WITHDRAWN

- Effective date: 20030826

2002-08-28 [17Q] FIRST EXAMINATION REPORT

- Effective date: 20020712

2000-10-11 [AKX] PAYMENT OF DESIGNATION FEES

- Free text: AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2000-09-20 [17P] REQUEST FOR EXAMINATION FILED

- Effective date: 20000724

2000-01-26 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A1

- Designated State(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2000-01-26 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Free text: AL;LT;LV;MK;RO;SI