Global Patent Index - EP 0980955 A2

EP 0980955 A2 2000-02-23 - One-piece connector for a T-shape connection between two section members

Title (en)

One-piece connector for a T-shape connection between two section members

Title (de)

Einstückiger Verbinder einer T-Verbindung zweier Profilstäbe

Title (fr)

Raccord monobloc pour un assemblage en forme de T entre deux profilés

Publication

EP 0980955 A2 (DE)

Application

EP 99114040 A

Priority

DE 29814825 U

Abstract (en)

The connector (10) is fitted with its entire volume in the hollow space (13) of the first section rod (11). The recess (16) which receives the connecting end (15') of the connection device (15), is open sideways transverse to the first section rod.

Abstract (de)

Die Erfindung bezieht sich auf einen einstückigen Verbinder einer T-Verbindung zweier Profilstäbe (11,12), der in einen seitlich ringsum geschlossenen Hohlraum (13) eines ersten Profilstabs (11) eingesetzt und daran mit einem quer durchgehenden Befestigungsmittel befestigt ist, und der mit einem dem ersten Profilstab (11) parallelen Verbindungsmittel mit einem zweiten, stirnseitig des ersten angeordneten Profilstab (12) verbunden ist, das mit einem Angriffsendein Verbindungsrichtung formschlüssig in einer Aussparung des Verbinders (10) angeordnet ist. Um einen Verbinder mit den eingangs genannten Merkmalen so zu verbessern, daß er keine seitlich aus dem Profilumfang des ersten Profilstabs vorspringenden Bauteile aufweist, trotzdem die erforderliche Stabilität zwischen den Profilstäben gewährleistet und darüber hinaus mit möglichst einfachen Formmitteln herzustellen ist, wird er so ausgebildet, daß er praktisch mit seinem gesamten Volumen im Hohlraum (13) des ersten Profilstabs (11) untergebracht ist und die das Angriffsende des Verbindungsmittels aufnehmende Aussparung quer zum ersten Profilstab (11) seitlich offen ist. <IMAGE>

IPC 1-7 (main, further and additional classification)

E06B 3/964

IPC 8 full level (invention and additional information)

E06B 3/964 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

E06B 3/9642 (2013.01)

Citation (applicant)

None

Designated contracting state (EPC)

AT DE FR

EPO simple patent family

DE 29814825 U1 19991223; EP 0980955 A2 20000223; EP 0980955 A3 20001025

INPADOC legal status


2002-02-27 [18D] DEEMED TO BE WITHDRAWN

- Effective date: 20010426

2001-07-18 [AKX] PAYMENT OF DESIGNATION FEES

- Free text: AT DE FR

2000-10-25 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A3

- Designated State(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2000-10-25 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Free text: AL;LT;LV;MK;RO;SI

2000-10-18 [RIC1] CLASSIFICATION (CORRECTION)

- Free text: 7E 06B 3/964 A, 7E 06B 3/96 B

2000-02-23 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A2

- Designated State(s): AT DE FR

2000-02-23 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Free text: AL;LT;LV;MK;RO;SI