Global Patent Index - EP 0985758 A1

EP 0985758 A1 2000-03-15 - Laundry drier with a rotatable laundry drum on bearings

Title (en)

Laundry drier with a rotatable laundry drum on bearings

Title (de)

Wäschetrockner mit einer drehbar gelagerten Wäschetrommel

Title (fr)

Séchoir à linge avec tambour à roulement tournant

Publication

EP 0985758 A1 (DE)

Application

EP 99117547 A

Priority

DE 19840931 A

Abstract (en)

The ribs (4) are located in parallel to the rotation axis (10) of the drum (2). In addition, the drum (2) features embossed laundry circulation profiles which are diagonal in relation to the rotation axis (10). The profiles (3') are embossed from the drum surface.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft einen Wäschetrockner mit einer in einem Gehäuse drehbar gelagerten Wäschetrommel, die frontseitig eine mittels Tür verschließbare Einfüllöffnung aufweist, wobei die Trommel auf der Innenseite mit in das Innere der Trommel hineinragenden Wäschemitnehmern bzw. Wäscheumwälzprofilen ausgebildet ist, von denen mindestens ein Wäschemitnehmer als separate in die Trommel einsetzbare Mitnehmerrippe ausgebildet und am Trommelmantel mittels Befestigungsmitteln befestigt ist. Um eine Trommel für die überwiegend in einer Drehrichtung vorgesehene Trommelvorzugsdrehrichtung zu konstruieren, bei der Wäscheaufroller und die damit verbundene unzureichende Trocknung und schlechte Erfassung der Restfeuchtewerte, nicht auftreten und bei der außerdem eine optimale Führung der Prozeßluft innerhalb der Trommel gewährleistet ist, ist die neuartige Trommel gekennzeichnet durch die Kombination von einer oder mehreren bezüglich der Rotationsachse (10) der Trommel (2) parallel angeordneten eingesetzten Mitnehmerrippen (4) und einem oder mehreren bezüglich der Rotationsachse (10) der Trommel (2) schräg angeordneten aus dem Trommelmantel (9) heraus geprägten Wäscheumwälzprofilen (3). <IMAGE>

IPC 1-7 (main, further and additional classification)

D06F 37/06; D06F 58/04

IPC 8 full level (invention and additional information)

D06F 37/06 (2006.01); D06F 58/04 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

D06F 37/06 (2013.01); D06F 58/04 (2013.01)

Citation (search report)

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

EPO simple patent family

DE 19840931 A1 20000309; EP 0985758 A1 20000315

INPADOC legal status


2003-06-04 [18D] DEEMED TO BE WITHDRAWN

- Effective date: 20021203

2002-09-04 [17Q] FIRST EXAMINATION REPORT

- Effective date: 20020722

2000-11-29 [AKX] PAYMENT OF DESIGNATION FEES

- Free text: AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2000-10-25 [17P] REQUEST FOR EXAMINATION FILED

- Effective date: 20000823

2000-03-15 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A1

- Designated State(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2000-03-15 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Free text: AL;LT;LV;MK;RO;SI