Global Patent Index - EP 0985792 A1

EP 0985792 A1 2000-03-15 - Adjustable hinge for windows or doors

Title (en)

Adjustable hinge for windows or doors

Title (de)

Justierbares Band für Fenster oder Türen

Title (fr)

Penture réglable pour fenêtres ou portes

Publication

EP 0985792 A1 (DE)

Application

EP 99117787 A

Priority

DE 29816395 U

Abstract (en)

The mounting strip for a swing window or door has an adjusting screw (52) with the end (52a) towards the hinge (47) structured to be engaged by a rotating tool. The overlap of the frame strip has a passage drilling (45) at the bonding zone (44) to the hinge (47) for a tool to work the screw bolt (52), with access from the side of the hinge (47) towards the swing frame. When the swing frame is open, a tool can be inserted through the passage drilling (45) to engage the end (52a) of the adjusting screw. When the swing frame is closed, the passage drilling (45) is covered.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein justierbares Band für Fenster oder Türen mit einem feststehenden Blendrahmen und einem hieran mittels des Bandes bewegbar anschlagbaren Flügelrahmen, wobei das Band mindestens ein Blendrahmenbandteil zum Befestigen am Blendrahmen und ein Flügelrahmenbandteil zum Befestigen am Flügelrahmen aufweist und die Bandteile jeweils ein Scharnierteil mit einer Bohrung zur Aufnahme eines Scharnierzapfens aufweisen, mittels dessen die Bandteile um eine Schwenkachse verdrehbar miteinander verbindbar sind und das Flügelrahmenbandteil einen an das Scharnierteil angeformten Bandlappen zur Auflage auf dem Flügelrahmen aufweist und ein auf den Bandlappen aufsetzbarer Verstellschlitten vorgesehen ist, welcher mittels durch den Bandlappen in den Flügelrahmen einschraubbarer Befestigungsschrauben gemeinsam mit dem Bandlappen am Flügelrahmen befestigbar ist und eine sich quer zur Schwenkachse erstreckende, drehbar gelagerte und gegen axiale Bewegung gesicherte Verstellschraube vorgesehen ist, die mit Mitteln zum Angriff eines Drehwerkzeuges ausgebildet ist, mittels derer der Bandlappen bei Drehung der Verstellschraube relativ zum Verstellschlitten quer zur Schwenkachse verschiebbar ist, wobei die Verstellschraube an ihrem dem Scharnierteil zugewandten Ende die Mittel zum Angriff eines Drehwerkzeuges aufweist und der Bandlappen des Flügelrahmenbandteiles im Verbindungabereich zum Scharnierteil eine mit dem Ende der Verstellschraube kommunizierende Durchgangsbohrung für ein Drehwerkzeug aufweist und die Durchgangsbohrung von der dem Flügelrahmen zugewandten Seite des Scharnierteiles her zugänglich ist, dergestalt, daß bei in Öffnungsstellung befindlichem Flügelrahmen ein Drehwerkzeug über die Durchgangsbohrung am Ende der Verstellschraube ansetzbar ist und bei geschlossenem Flügelrahmen die Durchgangsbohrung verdeckt ist. <IMAGE>

IPC 1-7 (main, further and additional classification)

E05D 7/04

IPC 8 full level (invention and additional information)

E05D 7/04 (2006.01); E05D 11/00 (2006.01); E05D 5/02 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

E05D 7/0423 (2013.01); E05D 11/0027 (2013.01); E05D 5/023 (2013.01); E05D 5/14 (2013.01); E05D 2007/0484 (2013.01); E05D 2011/0045 (2013.01); E05Y 2900/132 (2013.01); E05Y 2900/148 (2013.01)

Citation (applicant)

DE 3719516 C2 19950518 - HAPS & SOHN GMBH & CO KG [DE]

Citation (search report)

Designated contracting state (EPC)

AT DE GB IT

EPO simple patent family

DE 29816395 U1 19981203; EP 0985792 A1 20000315

INPADOC legal status


2007-01-24 [18D] DEEMED TO BE WITHDRAWN

- Effective date: 20060801

2005-02-02 [17Q] FIRST EXAMINATION REPORT

- Effective date: 20041217

2000-11-29 [AKX] PAYMENT OF DESIGNATION FEES

- Free text: AT DE GB IT

2000-10-25 [17P] REQUEST FOR EXAMINATION FILED

- Effective date: 20000826

2000-03-15 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A1

- Designated State(s): AT DE GB IT

2000-03-15 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Free text: AL;LT;LV;MK;RO;SI