Global Patent Index - EP 0992753 A2

EP 0992753 A2 2000-04-12 - Operating process for a shaft furnace and shaft furnace

Title (en)

Operating process for a shaft furnace and shaft furnace

Title (de)

Verfahren zum Betreiben eines Schachtofens und Schachtofen

Title (fr)

Procédé pour l'opération d'un four à cuve et four à cuve

Publication

EP 0992753 A2 (DE)

Application

EP 99115252 A

Priority

  • DE 19835270 A
  • DE 19860281 A

Abstract (en)

At most, n-1 out of n nozzles and/or lances, which are near-uniformly distributed on the furnace circumference, can be charged with oxygen or a gas mixture containing oxygen for purposes of delivering it into the furnace shaft.

Abstract (de)

Verfahren zum Betreiben eines Schachtofens, insbesondere eines Kupolofens, zur Erzeugung von Metallen, insbesondere von Gußeisen, und Metalllegierungen, bei dem der Ofenschacht mit einem entsprechenden Einsatz befüllt ist bzw. andauernd oder periodisch befüllt und bodenseitig die Gußeisenschmelze entnommen wird, wobei dem Ofenschacht, insbesondere in seinem unteren Bereich, Sauerstoff oder ein Sauerstoff-haltiges Gasgemisch über mehrere im wesentlichen gleichmäßig über den Umfang des Ofens angeordnete Anzahl n von Düsen und/oder Lanzen zugeführt wird. Erfindungsgemäß werden maximal n - 1 Düsen und/oder Lanzen zeitgleich mit dem Sauerstoff oder Sauerstoff-haltigen Gasgemisch beaufschlagt. Darüber hinaus kann die Zuführung des Sauerstoffs oder Sauerstoff-haltigen Gasgemisches gepulst erfolgen. Der erfindungsgemäße Schachtofen zeichnet sich dadurch aus, daß die Zuführvorrichtungen als Sauerstofflanzen mit jeweils wenigstens zwei Düsenaufsätzen ausgebildet sind. Hierbei können die Sauerstofflanzen dreh- und/oder verschiebbar angeordnet werden.

IPC 1-7 (main, further and additional classification)

F27B 1/16; C21B 11/02; C22B 9/00; F27B 1/26

IPC 8 full level (invention and additional information)

C21B 5/00 (2006.01); C21B 11/02 (2006.01); C22B 9/00 (2006.01); F27B 1/16 (2006.01); F27B 1/26 (2006.01); F27D 3/16 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

C21B 5/00 (2013.01); C21B 11/02 (2013.01); F27B 1/16 (2013.01); F27B 1/26 (2013.01); F27D 3/16 (2013.01); F27D 7/02 (2013.01); F27D 2003/164 (2013.01); F27D 2003/165 (2013.01)

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

EPO simple patent family

EP 0992753 A2 20000412; EP 0992753 A3 20010808

INPADOC legal status


2005-06-29 [18R] REFUSED

- Effective date: 20050129

2003-05-14 [17Q] FIRST EXAMINATION REPORT

- Effective date: 20030326

2002-05-02 [AKX] PAYMENT OF DESIGNATION FEES

- Free text: AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2002-05-02 [AXX] PAYMENT OF EXTENSION FEES

- Free text: RO PAYMENT 19990802

2002-03-27 [17P] REQUEST FOR EXAMINATION FILED

- Effective date: 20020115

2002-02-06 [RAP1] TRANSFER OF RIGHTS OF AN APPLICATION

- Owner name: LINDE AG

2001-08-08 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A3

- Designated State(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2001-08-08 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO:

- Free text: AL;LT;LV;MK;RO PAYMENT 19990802;SI

2001-08-01 [RIC1] CLASSIFICATION (CORRECTION)

- Free text: 7F 27B 1/16 A, 7F 27B 1/26 B, 7C 22B 9/00 B, 7C 21B 11/02 B, 7C 21B 5/00 B, 7F 27D 3/16 B

2000-12-06 [RAP1] TRANSFER OF RIGHTS OF AN APPLICATION

- Owner name: LINDE GAS AG

2000-08-30 [RAP1] TRANSFER OF RIGHTS OF AN APPLICATION

- Owner name: LINDE TECHNISCHE GASE GMBH

2000-04-12 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A2

- Designated State(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2000-04-12 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO:

- Free text: AL;LT;LV;MK;RO PAYMENT 19990802;SI