Global patent index - EP 0992754 A2

EP 0992754 A2 2000-04-12 - Operating process for a shaft furnace

Title (en)

Operating process for a shaft furnace

Title (de)

Verfahren zum Betreiben eines Schachtofens

Title (fr)

Procédé pour l'opération d'un four à cuve

Publication

EP 0992754 A2 (DE)

Application

EP 99115253 A

Priority

DE 19835271 A

Abstract (en)

[origin: DE19835271A1] Oxygen or a gas mixture containing oxygen and materials containing coal dust are delivered into the furnace shaft in a pulsed manner.

Abstract (de)

Verfahren zum Betreiben eines Schachtofens, insbesondere eines Kupolofens, zur Erzeugung von Metallen, insbesondere von Gußeisen, und Metalllegierungen, bei dem der Ofenschacht mit einem entsprechenden Einsatz befüllt ist bzw. andauernd oder periodisch befüllt und bodenseitig die Gußeisenschmelze entnommen wird, und wobei dem Ofenschacht, insbesondere in seinem unteren Bereich, kohlenstaubhaltiges Material in staubförmiger Form und Sauerstoff oder ein Sauerstoff-haltiges Gasgemisch zugeführt werden. Erfindungsgemäß werden das kohlenstaubhaltige Material und der Sauerstoff oder das Sauerstoff-haltige Gasgemisch dem Ofen gepulst zugeführt. Hierbei können die Gaspulse des kohlenstaubhaltigen Materials sowie des Sauerstoffs oder des Sauerstoff-haltigen Gasgemisches im wesentlichen zeitgleich oder versetzt zueinander erfolgen. Ferner können zusätzlich zu dem kohlenstaubhaltigen Material sowie dem Sauerstoff oder Sauerstoff-haltigen Gasgemisch weitere Komponenten in den Ofenschacht geführt werden.

IPC 1-7 (main, further and additional classification)

F27B 1/16; C21B 11/02

IPC 8 full level (invention and additional information)

C21B 5/00 (2006.01); C21B 11/02 (2006.01); F27B 1/10 (2006.01); F27B 1/16 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

C21B 5/00 (2013.01); C21B 5/003 (2013.01); C21B 11/02 (2013.01); F27B 1/10 (2013.01); F27B 1/16 (2013.01)

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

EPO simple patent family

DE 19835271 A1 20000210; EP 0992754 A2 20000412; EP 0992754 A3 20010808

INPADOC legal status

2002-11-27 [18D] DEEMED TO BE WITHDRAWN

- Ref Legal Event Code: 18D

- Effective date: 20020209

2002-06-06 [REG DE 8566] DESIGNATED COUNTRY DE NOT LONGER VALID

- Ref Legal Event Code: 8566

2002-05-02 [AKX] PAYMENT OF DESIGNATION FEES

- Ref Legal Event Code: AKX

2002-05-02 [AXX] PAYMENT OF EXTENSION FEES

- Ref Legal Event Code: AXX

- Free Format Text: RO PAYMENT 19990802

2001-08-08 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Ref Legal Event Code: AK

- Designated State(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2001-08-08 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Ref Legal Event Code: AX

- Free Format Text: AL;LT;LV;MK;RO PAYMENT 19990802;SI

2001-08-08 [RIC1] CLASSIFICATION (CORRECTION)

- Ref Legal Event Code: RIC1

- Free Format Text: 7F 27B 1/16 A, 7C 21B 11/02 B, 7C 21B 5/00 B, 7F 27D 3/16 B

2000-12-06 [RAP1] TRANSFER OF RIGHTS OF AN EP PUBLISHED APPLICATION

- Owner name: LINDE GAS AG

- Ref Legal Event Code: RAP1

2000-08-30 [RAP1] TRANSFER OF RIGHTS OF AN EP PUBLISHED APPLICATION

- Owner name: LINDE TECHNISCHE GASE GMBH

- Ref Legal Event Code: RAP1

2000-04-12 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Ref Legal Event Code: AK

- Designated State(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2000-04-12 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Ref Legal Event Code: AX

- Free Format Text: AL;LT;LV;MK;RO PAYMENT 19990802;SI