Global Patent Index - EP 1006076 A1

EP 1006076 A1 2000-06-07 - Filling head with gas exhaust pipe adjustable in height

Title (en)

Filling head with gas exhaust pipe adjustable in height

Title (de)

Getränkefüllorgan mit in Höhe verstellbarem Rückgasrohr

Title (fr)

Tête de remplissage avec conduit de retour de gaz ajustable en hauteur

Publication

EP 1006076 A1 (DE)

Application

EP 99124221 A

Priority

DE 19855975 A

Abstract (en)

[origin: DE19855975C1] The pressurized beverage bottle filler has a housing (1-3) containing the beverage with a pressurized gas volume (5). A lower dispensing opening has a gas return pipe (15) with a lower section (22) which is height adjustable in a larger upper section (16). The lower section is adjusted from outside the larger upper section by a magnet assembly (26,28,29).

Abstract (de)

Ein Füllorgan zum Abfüllen von unter Druck stehenden Getränken in Behälter, mit einem das abzufüllende Getränk sowie einen darüber stehenden Gasraum umschließenden Gehäuse mit einem Boden, mit einem den Boden durchsetzenden Auslauf, der auf der Bodenunterseite innerhalb einer zum Abdichten des Randes des Behälters dienenden Behälterdichtung mündet und mit einem Flüssigkeitsventil steuerbar ist, und mit einem Rückgasrohr, dessen Innenraum mit dem Gasraum über ein Gasventil in Verbindung steht und das mit seinem höhenverstellbaren, offenen unteren Ende durch die Behälterdichtung nach unten verstellbar ist, wobei das Rückgasrohr ein feststehend am Boden angeordnetes, an das Gasventil angeschlossenes Oberteil aufweist, in dem ein durchgehend offenes, das untere Ende ausbildendes Unterteil höhenverstellbar und außen gegenüber dem Oberteil gassperrend abgedichtet angeordnet ist, wobei zur Höhenverstellung des Unterteils eine die Wand des Oberteiles durchgreifende Einrichtung vorgesehen ist, ist dadurch gekennzeichnet, daß die Einrichtung magnetisch und/oder ein das Gehäuse überragendes Stück des Oberteiles durchgreifend ausgebildet ist. <IMAGE>

IPC 1-7 (main, further and additional classification)

B67C 3/26

IPC 8 full level (invention and additional information)

B67C 3/26 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

B67C 3/2614 (2013.01); B67C 2003/2602 (2013.01); B67C 2003/2668 (2013.01)

Citation (applicant)

Citation (search report)

Designated contracting state (EPC)

DE ES FR GB IT NL

EPO simple patent family

DE 19855975 C1 20000330; EP 1006076 A1 20000607; US 6179016 B1 20010130

INPADOC legal status


2003-04-02 [18D] DEEMED TO BE WITHDRAWN

- Effective date: 20020703

2001-09-05 [17Q] FIRST EXAMINATION REPORT

- Effective date: 20010718

2001-02-21 [AKX] PAYMENT OF DESIGNATION FEES

- Free text: DE ES FR GB IT NL

2001-01-24 [17P] REQUEST FOR EXAMINATION FILED

- Effective date: 20001130

2000-06-07 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A1

- Designated State(s): DE ES FR GB IT NL

2000-06-07 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Free text: AL;LT;LV;MK;RO;SI