Global Patent Index - EP 1008811 A2

EP 1008811 A2 2000-06-14 - Cooking apparatus

Title (en)

Cooking apparatus

Title (de)

Kochanordnung

Title (fr)

Appareil de cuisson

Publication

EP 1008811 A2 (DE)

Application

EP 99121833 A

Priority

DE 19856538 A

Abstract (en)

[origin: DE19856538C1] The cooking surface at a stove, formed by a glass ceramic cooking plate (1), has shaped cover sections (3,4a,4b,5) over the cooking fields. The cover sections act as an adapter, directly fitted in place, of an industrial glass material with very high mechanical resistance.

Abstract (de)

Die heutigen Küchen weisen als Kochfelder typischerweise solche mit einer Glaskeramikplatte als Kochfläche auf. Diese sind typischerweise Stoß - auf - Stoß mit einem metallischen oder auch Kunststoffprofil als Adapter eingefasst, um die empfindlichen Kanten der Glaskeramikplatten gegen eine mechanische Beanspruchung zu schützen. Die üblicherweise für die Adapter verwendeten Profilwerkstoffe, wie eloxiertes Aluminium, Edelstahl usw., reagieren jedoch empfindlich auf eine direkte starke mechanische Oberflächenbelastung. Weiterhin sind für die unterschiedlichen Materialien verschiedene Reinigungsmittel notwendig und es leidet durch die verschiedenen Materialien nicht nur das äußere Erscheinungsbild, sondern auch die Haptik. Im Hinblick auf die beschränkte Verformbarkeit der Glaskeramikmaterialien sind zudem die konstruktiven als auch die designerischen Möglichkeiten eingeengt. Zur Vermeidung dieser Nachteile sieht die Erfindung vor, daß die Glaskeramikplatte (1) mit Formteilen (3, 4 b, 4 a, 5) aus vorzugsweise technischem Glas mit ausgeprägter mechanischer Beständigkeit als Adapter im direkten Gefüge eingefasst ist. <IMAGE>

IPC 1-7 (main, further and additional classification)

F24C 15/10; H05B 3/74

IPC 8 full level (invention and additional information)

F24C 15/10 (2006.01); H05B 3/74 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

H05B 3/74 (2013.01); F24C 15/102 (2013.01)

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

EPO simple patent family

DE 19856538 C1 20000504; EP 1008811 A2 20000614; EP 1008811 A3 20010919; PL 337014 A1 20000619; US 6455819 B1 20020924

INPADOC legal status


2004-12-08 [18W] WITHDRAWN

- Effective date: 20041014

2004-11-24 [RAP1] TRANSFER OF RIGHTS OF AN EP PUBLISHED APPLICATION

- Owner name: SCHOTT AG

2003-06-25 [17Q] FIRST EXAMINATION REPORT

- Effective date: 20030509

2002-06-05 [AKX] PAYMENT OF DESIGNATION FEES

- Free text: AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2001-09-19 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A3

- Designated State(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2001-09-19 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Free text: AL;LT;LV;MK;RO;SI

2000-06-14 [17P] REQUEST FOR EXAMINATION FILED

- Effective date: 19991109

2000-06-14 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A2

- Designated State(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2000-06-14 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Free text: AL;LT;LV;MK;RO;SI