EP 1009016 A1 20000614 - Discharge lamp
Title (en)
Discharge lamp
Title (de)
Entladungslampe
Title (fr)
Lampe à décharge
Publication
Application
Priority
DE 19856428 A 19981208
Abstract (en)
[origin: DE19856428C1] The discharge lamp comprises a discharge chamber (4) which is limited by an outer reed (6) from dielectric material, and by an interior tube (5) from dielectric material comprising an inner wall (10). An outer electrode (9) is arranged in the area of the outer reed. A spiral inner electrode (1) arranged at the inner wall of the interior tube, is formed as an elastic spiral band which has an outer diameter in a relaxed condition, which is larger than the inner diameter of the interior tube.
Abstract (de)
Um ausgehend von einer bekannten Entladungslampe mit einem Entladungsraum, der von einem Außenrohr aus dielektrischem Material, und von einem eine Innenwandung aufweisenden Innenrohr aus dielektrischem Material begrenzt wird, und mit einer im Bereich des Außenrohres angeordneten Außenelektrode und einer spiralförmigen, an der Innenwandung des Innenrohres anliegenden Innenelektrode, eine Entladungslampe anzugeben, bei der die Innenelektrode leicht zu montieren ist, fest an der Innenwandung anliegt, und bei der die Filamente im Entladungsraum homogen verteilt, und auch bei senkrechtem Einbau stabil sind, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, daß die Innenelektrode in Form eines elastischen Spiralbandes ausgebildet ist, das im entspannten Zustand einen Außendurchmesser umschreibt, der größer ist als der Innendurchmesser des Innenrohres.
IPC 1-7
IPC 8 full level
H01J 61/06 (2006.01); H01J 65/00 (2006.01); H01J 65/04 (2006.01)
CPC (source: EP US)
H01J 61/06 (2013.01 - EP US); H01J 65/046 (2013.01 - EP US)
Citation (search report)
- [Y] DE 4238324 A1 19940519 - ABB RESEARCH LTD [CH]
- [YA] US 3753036 A 19730814 - ROCHE W
- [A] US 4523125 A 19850611 - ANDERSON JOHN M [US]
- [DA] EP 0800201 A2 19971008 - HERAEUS NOBLELIGHT GMBH [DE]
- [DA] EP 0767484 A1 19970409 - USHIO ELECTRIC INC [JP]
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 14 31 December 1998 (1998-12-31)
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1996, no. 09 30 September 1996 (1996-09-30)
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1996, no. 06 28 June 1996 (1996-06-28)
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 02 31 March 1995 (1995-03-31)
Designated contracting state (EPC)
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE
DOCDB simple family (publication)
DE 19856428 C1 20000504; EP 1009016 A1 20000614; JP 2000173553 A 20000623; US 6342761 B1 20020129
DOCDB simple family (application)
DE 19856428 A 19981208; EP 99124287 A 19991206; JP 34657499 A 19991206; US 45640199 A 19991208