Global Patent Index - EP 1022403 A1

EP 1022403 A1 2000-07-26 - Removable acoustical partition wall

Title (en)

Removable acoustical partition wall

Title (de)

Versetzbare akustische Trennwand

Title (fr)

Cloison amovible à performances acoustiques

Publication

EP 1022403 A1 (FR)

Application

EP 99490001 A

Priority

EP 99490001 A

Abstract (en)

The partition system is made from panels held up by troughsection rails (2) on the floor, ceiling and walls, and hollow tubular supports (3). The rails and supports are joined together by telescopic connectors (4) with cam locks (5). Each connector is able to slide along and grip ribs inside a rail, and has fins that fit exactly inside a support. The connector is inserted into the support to a depth that compensates for any misalignment of floors, walls or ceilings.

Abstract (fr)

L'invention est relative à une cloison amovible à performances acoustiques, utilisable dans les bâtiments à usage de bureaux ou industriels pour séparer facilement les volumes et moduler les couloirs, bureaux, salles de réunion, comprenant : des profils non tubulaires (2) de type lisse positionnés au niveau des plafonds, sols et murs, des profils tubulaires (3) servant de support aux panneaux de la cloison, un élément de liaison télescopique (4) entre un profil tubulaire (3) et une lisse (2), des moyens de blocage (5) de type excentrique entre le télescope et le profil tubulaire. Selon l'invention, elle est caractérisée par le fait que: l'élément de liaison télescopique (4) s'adapte directement et coulisse sur la lisse (2) et le profil (3), l'élément de liaison télescopique (4) comprend des moyens (18, 19) qui accostent exactement et fermement le profil tubulaire (3) et la lisse (2), pour rattraper les défauts de planéité des bâtiments et utiliser des profils tubulaires (3) et lisses (2) de longueur standard, limiter le nombre d'accessoires pour le raccord des profils et ainsi simplifier le montage de la cloison (1) amovible. Application chez les fabricants et installateurs de cloisons qui réalisent dans leurs ateliers des ensembles à partir de profils tubulaires de type poteau, des profils non tubulaires de type lisse, des panneaux et des couvre-joints qui sont ensuite posés sur les chantiers par des installateurs. <IMAGE>

IPC 1-7 (main, further and additional classification)

E04B 2/74; E04B 2/76

IPC 8 full level (invention and additional information)

E04B 2/74 (2006.01); E04B 2/76 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

E04B 2/7453 (2013.01); E04B 2/766 (2013.01)

Citation (search report)

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU NL PT SE

EPO simple patent family

EP 1022403 A1 20000726

INPADOC legal status


2005-08-10 [18D] DEEMED TO BE WITHDRAWN

- Effective date: 20050203

2003-10-15 [17Q] FIRST EXAMINATION REPORT

- Effective date: 20030901

2001-04-04 [AKX] PAYMENT OF DESIGNATION FEES

- Free text: AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU NL PT SE

2001-03-21 [17P] REQUEST FOR EXAMINATION FILED

- Effective date: 20010118

2000-07-26 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A1

- Designated State(s): AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU NL PT SE

2000-07-26 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Free text: AL;LT;LV;MK;RO;SI