Global patent index - EP 1026340 A2

EP 1026340 A2 2000-08-09 - Panels for forming a floor covering

Title (en)

Panels for forming a floor covering

Title (de)

Paneelen zur Bildung eines Fussbodenbelages

Title (fr)

Panneaux pour former un revêtement de sol

Publication

EP 1026340 A2 (DE)

Application

EP 00100880 A

Priority

CH 20099 A

Abstract (en)

The lower side of the panels (1) include a tile (5), at least locally.

Abstract (de)

Die Paneelen (1,1') zur Bildung eines Fussbodenbelages wiesen an ihren Unterseiten vorzugsweise versetzt angeordnete und fest damit verbundene Fliese (5,5') auf. Vorzugsweise sind bereits jeweils an einer Längs- und Querkante der Paneelen (1,1') Verbindungsklammern (6) in an der Unterseite ausgebildeten Nuten (9) eingesetzt, welche über Zungen (8) der frei nach Aussen abragenden Enden in entsprechend ausgebildete Nuten (10) von benachbarten Paneelen (1') eingreifen können und damit eine stabile Verbindung von benachbarten Paneelen (1,1') beim Verlegen ermöglichen. Mit derartig vorkonfektionierten Paneelen (1,1') lässt sich ohne besonderen Vorarbeiten einfach und schnell ein Fussbodenbelag erstellen, welcher eine sehr gutes Trittschallverhalten aufweist und vorzugsweise bei der Verwendung von bereits versiegelten Paneelkanten ohne Nachbearbeitung unempfindlich auf Feuchtigkeit ist. <IMAGE>

IPC 1-7 (main, further and additional classification)

E04F 15/04

IPC 8 full level (invention and additional information)

E04F 15/04 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

E04F 15/181 (2013.01); E04F 15/04 (2013.01); E04F 2201/05 (2013.01); E04F 2290/043 (2013.01)

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

EPO simple patent family

EP 1026340 A2 20000809; EP 1026340 A3 20001102

INPADOC legal status

2004-02-18 [18D] DEEMED TO BE WITHDRAWN

- Ref Legal Event Code: 18D

- Effective date: 20030801

2001-07-18 [AKX] PAYMENT OF DESIGNATION FEES

- Ref Legal Event Code: AKX

- Free Format Text: AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2001-07-04 [17P] REQUEST FOR EXAMINATION FILED

- Ref Legal Event Code: 17P

- Effective date: 20010502

2000-11-02 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Ref Legal Event Code: AK

- Designated State(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2000-11-02 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Ref Legal Event Code: AX

- Free Format Text: AL;LT;LV;MK;RO;SI

2000-08-09 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Ref Legal Event Code: AK

- Designated State(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2000-08-09 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Ref Legal Event Code: AX

- Free Format Text: AL;LT;LV;MK;RO;SI