Global patent index - EP 1029563 A2

EP 1029563 A2 2000-08-23 - Golf putter and method of use

Title (en)

Golf putter and method of use

Title (de)

Golfputter sowie Handhabung eines Golfputters

Title (fr)

Putter de golf ainsi que son mode d'utilisation

Publication

EP 1029563 A2 (DE)

Application

EP 00102266 A

Priority

DE 19906574 A

Abstract (en)

Plastic or conglomerate of the head (1) is an integral, load-bearing structure. The shaft (2) is fastened in a bore close to the face (11). The head is balanced about an axis (Y) defined by the shaft.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft einen Golfputter mit einem Schaft (2) und einem an einem Ende des Schaftes angeordneten eine Schlagfläche (11) aufweisenden Schlagkopf (1), der im wesentlichen aus Kunststoff oder einem Konglomerat mit hohem Kunststoffanteil besteht, wobei der Schlagkopf (1) aus dem Kunststoff oder Konglomerat einstückig als tragender Bestandteil gebildet ist und darin der Schaft (2) in einer Schaftaufnahmebohrung (16) nahe der Schlagfläche (11) befestigt ist und der Schlagkopf (1) zur durch den Schaft (1) definierten Achse (Y) ausbalanciert ist. Ferner betrifft die Erfindung die Handhabung eines Golfputters, insbesondere eines Golfputters nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Golfspieler den Putter mit einer Hand am Schaft hält, dabei das obere Ende des Putterschaftes am Unterarm anliegt, womit über den Schaft des Putters eine Verlängerung des Spielarmes auf den Schlagkopf (Arm-Putter-System) gebildet wird, und der Schlag durch eine Pendelbewegung des Arm-Putter-Systems in Zielrichtung ausgeführt wird. <IMAGE>

IPC 1-7 (main, further and additional classification)

A63B 53/04; A63B 53/00

IPC 8 full level (invention and additional information)

A63B 53/00 (2006.01); A63B 53/04 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

A63B 53/007 (2013.01); A63B 53/0487 (2013.01); A63B 2053/0433 (2013.01); A63B 2053/0441 (2013.01); A63B 2053/0491 (2013.01)

Citation (applicant)

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

EPO simple patent family

DE 20002804 U1 20000621; DE 19906574 A1 20000824; EP 1029563 A2 20000823; EP 1029563 A3 20041222

INPADOC legal status

2006-04-12 [18D] DEEMED TO BE WITHDRAWN

- Ref Legal Event Code: 18D

- Effective date: 20050623

2005-10-20 [REG DE 8566] DESIGNATED COUNTRY DE NOT LONGER VALID

- Ref Legal Event Code: 8566

2005-09-14 [AKX] PAYMENT OF DESIGNATION FEES

- Ref Legal Event Code: AKX

2004-12-22 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Ref Legal Event Code: AK

- Designated State(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2004-12-22 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Ref Legal Event Code: AX

- Extension state: AL LT LV MK RO SI

2000-08-23 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Ref Legal Event Code: AK

- Designated State(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2000-08-23 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Ref Legal Event Code: AX

- Free Format Text: AL;LT;LV;MK;RO;SI