Global patent index - EP 1037108 A1

EP 1037108 A1 2000-09-20 - Box for storing photos

Title (en)

Box for storing photos

Title (de)

Behältnis zur Aufbewahrung von Lichtbildern

Title (fr)

Boîte pour garder des photos

Publication

EP 1037108 A1 (DE)

Application

EP 00101563 A

Priority

DE 19910991 A

Abstract (en)

A cover panel (2) extends over up to half of the base section (3) of the box and can pivot about a hinge axis (9) extending along a base section side wall (5d) covered by the panel. A grip opening (6) is provided in the base section.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Behältnis zur Aufbewahrung von Lichtbildern mit einem Bodenteil (3), mit rechteckigem Boden (4) und vier randseitig senkrecht hierzu angeordneten Seitenwänden (5a, 5b, 5c, 5d) und einem darauf aufsetzbaren Deckelteil (1). Derartige Behältnisse haben den Nachteil, daß beim manuellen Herausnehmen der Lichtbilder über die dafür vorgesehene Eingrifföffnung, die auf dem Bilderstapel obenauf liegenden Lichtbilder nach vorne über die der Eingrifföffnung gegenüberliegenden Seitenwand geschoben werden können und somit aus dem Behältnis herausfallen. Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Behältnis zur Aufbewahrung von Lichtbildern so weiterzubilden, daß ein schnelles und einfaches Entnehmen und Betrachten der Lichtbilder erfolgen kann, ohne daß hierbei unerwünscht Lichtbilder aus dem Behältnis herausfallen können, wird dadurch gelöst, daß das Bodenteil (3) eine höchstens eine Hälfte des Bodens (4) übergreifende Abdeckplatte (2) aufweist, welche um eine Achse (9) schwenkbar gelagert ist, die in der ausschließlich zu dieser Hälfte des Bodenteils (3) gehörenden Seitenwand (5d) liegt und am Bodenteil (3) eine Eingriffsöffnung (6) vorgesehen ist. <IMAGE>

IPC 1-7 (main, further and additional classification)

G03D 15/00

IPC 8 full level (invention and additional information)

G03D 15/00 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

G03D 15/001 (2013.01); G03D 15/005 (2013.01)

Citation (applicant)

US 3423006 A 19690121 - STEDMAN CLARK R

Citation (search report)

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI LU NL PT

EPO simple patent family

EP 1037108 A1 20000920; DE 19910991 A1 20000921

INPADOC legal status

2004-02-04 [18D] DEEMED TO BE WITHDRAWN

- Ref Legal Event Code: 18D

- Effective date: 20030801

2003-12-17 [17Q] FIRST EXAMINATION REPORT

- Ref Legal Event Code: 17Q

- Effective date: 20031030

2001-06-20 [DAX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT (TO ANY COUNTRY) DELETED

- Ref Legal Event Code: DAX

2001-06-06 [AKX] PAYMENT OF DESIGNATION FEES

- Ref Legal Event Code: AKX

- Free Format Text: AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI LU NL PT

2001-06-06 [AXX] PAYMENT OF EXTENSION FEES

- Ref Legal Event Code: AXX

- Free Format Text: AL PAYMENT 20010320;LT PAYMENT 20010320;LV PAYMENT 20010320;MK PAYMENT 20010320;RO PAYMENT 20010320;SI PAYMENT 20010320

2000-10-18 [17P] REQUEST FOR EXAMINATION FILED

- Ref Legal Event Code: 17P

- Effective date: 20000823

2000-09-20 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Ref Legal Event Code: AK

- Designated State(s): AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI LU NL PT

2000-09-20 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Ref Legal Event Code: AX

- Free Format Text: AL;LT;LV;MK;RO;SI