Global Patent Index - EP 1046866 A1

EP 1046866 A1 2000-10-25 - Camouflage device for air conditioning outdoor units

Title (en)

Camouflage device for air conditioning outdoor units

Title (de)

Tarnvorrichtung für die Ausseneinheiten einer Klimaanlage

Title (fr)

Dispositif de camouflage pour unités extérieures de climatisation

Publication

EP 1046866 A1 (FR)

Application

EP 00401115 A

Priority

FR 9905019 A

Abstract (en)

The protective case of comprises of separate panels (2,3) that are bolted together to form a case. The panels includes braci members that enable the case to be attached to the exterior section of an air conditioning unit. Ports (1,5) are provided on the panels such that the operation of the air conditioning unit is not impaired.

Abstract (fr)

Dispositif de camouflage, de protection contre le vandalisme et les corps étrangers, pour différentes unités extérieures de climatisation de séries existantes. L'aspect inesthétique des unités extérieures de climatisation détonne dans un cadre architectural existant ou à venir, à ce jour il n'existe pas d'accessoire standard pouvant améliorer rapidement cet inconvénient. La présente invention concerne un dispositif pouvant protéger et camoufler une unité extérieure de climatisation sans gêner son bon fonctionnement, ceci afin de l'harmoniser avec son environnement architectural. Le dispositif est composé d'un ensemble de tôles ajourées qui une fois assemblées entre elles et sur l'unité de climatisation, forment un cache. Le montage est effectué grâce à deux équerres(E) fixé sur le support ou sur les pattes de l'unité de climatisation ; la tôle frontale 1 se rattache à ces équerres et recouvre en grande partie l'unité de climatisation, les autres tôles 2,3 et 4,5 recouvrant le reste de l'appareil. Le dispositif selon l'invention est destiné à être un cache de camouflage et de protection contre le vandalisme et les corps étrangers, pour des unités extérieures de climatisation , de réfrigération ainsi que tout autre appareil industriel nécessitant un cache sur un site . <IMAGE>

IPC 1-7 (main, further and additional classification)

F24F 13/20; F24F 1/00

IPC 8 full level (invention and additional information)

F24F 1/00 (2011.01); F24F 13/20 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

F24F 1/58 (2013.01); F24F 2011/0068 (2013.01)

Citation (search report)

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

EPO simple patent family

EP 1046866 A1 20001025; FR 2792715 A1 20001027; FR 2792715 B1 20010525

INPADOC legal status


2005-02-23 [18D] DEEMED TO BE WITHDRAWN

- Effective date: 20040819

2003-07-23 [17Q] FIRST EXAMINATION REPORT

- Effective date: 20030604

2001-07-18 [AKX] PAYMENT OF DESIGNATION FEES

- Free text: AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2001-06-20 [17P] REQUEST FOR EXAMINATION FILED

- Effective date: 20010418

2000-10-25 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A1

- Designated State(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2000-10-25 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Free text: AL;LT;LV;MK;RO;SI