Global Patent Index - EP 1050327 A1

EP 1050327 A1 2000-11-08 - Plastic ski pole

Title (en)

Plastic ski pole

Title (de)

Skistange aus Kunststoff

Title (fr)

Piquet en matière synthétique pour le ski

Publication

EP 1050327 A1 (FR)

Application

EP 99401096 A

Priority

EP 99401096 A

Abstract (en)

The external diameter of the central part (G) of the pole is reduced and its thickness is increased. The pole is covered wit foam sleeve (K) with closed cells which limit the shock effects.

Abstract (fr)

L'emploi de piquets flexibles, associés entre eux , en ligne de clôture, par un filet, une toile ou une bâche, s'est généralisé pour obtenir l'arrêt de skieur ayant fait une chute à vitesse relativement importante ; l'arrêt est obtenu par décélération progressive sur une, deux ou trois lignes de clôture, les piquets absorbant par leur flexion une partie de l'énergie cinétique du skieur ; cette technique peut être employée pour d'autres activités sportives. Le but de l'invention est d'améliorer la sécurité de ces dispositifs qui présentent l'inconvénient, d'une part d'avoir un effet «tremplin » projetant plus ou moins «en l'air » le skieur et d'autre part de créer un traumatisme en raison des forces considérables qui agissent aux points d'impact entre le corps et les piquets, du fait des accélérations importantes constatées ; enfin l'obligation d'utiliser du polycarbonate renchérit la clôture de sécurité ainsi constituée. Le but de l'invention est de fournir une clôture meilleur marché, ayant peu d'effet « tremplin » et réduisant les effets de « choc » donc les possibilités de traumatisme. Ce but est atteint en réduisant le diamètre extérieur de la partie centrale G du piquet et en augmentant son épaisseur, le piquet étant d'autre part recouvert d'un manchon en mousse K à cellules fermées qui limitant les effets de « choc» permet ainsi d'utiliser un piquet en polychlorure de vinyle bon marché. <IMAGE>

IPC 1-7 (main, further and additional classification)

A63C 19/06

IPC 8 full level (invention and additional information)

A63C 19/06 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

A63C 19/062 (2013.01)

Citation (applicant)

None

Citation (search report)

Designated contracting state (EPC)

AT CH DE FR IT LI SE

EPO simple patent family

EP 1050327 A1 20001108

INPADOC legal status


2004-07-21 [18D] DEEMED TO BE WITHDRAWN

- Effective date: 20031202

2002-10-30 [17P] REQUEST FOR EXAMINATION FILED

- Effective date: 20010516

2002-07-31 [RAP1] TRANSFER OF RIGHTS OF AN EP PUBLISHED APPLICATION

- Owner name: ADIC PROMOTION S.A.

2001-07-25 [AKX] PAYMENT OF DESIGNATION FEES

- Free text: AT CH DE FR IT LI SE

2000-11-08 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A1

- Designated State(s): AT CH DE FR IT LI SE

2000-11-08 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Free text: AL;LT;LV;MK;RO;SI