Global Patent Index - EP 1060995 A2

EP 1060995 A2 2000-12-20 - Stackable container with optimal emptying when turned upside-down

Title (en)

Stackable container with optimal emptying when turned upside-down

Title (de)

Stapelbehälter aus Kunststoff mit Restentleerung bei senkrechter Stellung auf dem Kopf

Title (fr)

Conteneur empilable à vidange optimale en position inversée

Publication

EP 1060995 A2 (DE)

Application

EP 00111935 A

Priority

  • DE 29910450 U
  • DE 20001653 U

Abstract (en)

A container for liquid has an outlet with a closure and a lifting handle with an essentially T-shaped plan shape. The outlet rim and handle are in-line with each other.

Abstract (de)

Mit der Erfindung wird ein Stapelbehälter (1), vorzugsweise aus Kunststoff, mit Ausgießstutzen (4) und Traggriff (2) zur Verfügung gestellt, wobei die Stapelfläche (S) oder deren Umhüllende oder deren äußere Kontur eine sich in Richtung vom Ausgießstutzen zum hinteren Ende (R) des Behälters verbreiternde Form hat, insbesondere eine T-, Y-, V- oder Dreiecksform, so daß ein darauf gestapelter Behälter stabil steht. Der Oberboden (8) des Stapelbehälters ist zum Ausgießstutzen hin in der Art, vorzugsweise trichterförmig, geneigt, daß Füllgut oder Spülflüssigkeit vollständig aus dem Stapelbehälter ausläuft, selbst wenn derselbe auf dem Kopf steht. In einer bevorzugten Ausführungsform wird die Stapelfläche von der Oberfläche des hohlen Traggriffs (3) gebildet, der sich seinerseits über wenigstens eine biegesteife Griffstütze (6,7) auf den Oberboden des Stapelbehälters abstützt, wobei der Traggriff am Eintritt in den Oberboden des Stapelbehälters flüssigkeitsdicht abgeschlossen, vorzugsweise abgequetscht (9), ist. <IMAGE>

IPC 1-7 (main, further and additional classification)

B65D 1/12; B65D 21/02

IPC 8 full level (invention and additional information)

B65D 25/28 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

B65D 25/2894 (2013.01)

Citation (applicant)

None

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

EPO simple patent family

EP 1060995 A2 20001220; EP 1060995 A3 20020612

INPADOC legal status


2003-08-06 [18D] DEEMED TO BE WITHDRAWN

- Effective date: 20030103

2003-04-10 [REG DE 8566] DESIGNATED COUNTRY DE NOT LONGER VALID

2003-03-05 [AKX] PAYMENT OF DESIGNATION FEES

2002-06-12 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A3

- Designated State(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2002-06-12 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Free text: AL;LT;LV;MK;RO;SI

2002-06-12 [RIC1] CLASSIFICATION (CORRECTION)

- Free text: 7B 65D 1/12 A, 7B 65D 21/02 B, 7B 65D 1/14 B, 7B 65D 25/28 B

2000-12-20 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A2

- Designated State(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2000-12-20 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Free text: AL;LT;LV;MK;RO;SI