Global Patent Index - EP 1089599 A2

EP 1089599 A2 2001-04-04 - Glow discharge starter

Title (en)

Glow discharge starter

Title (de)

Glimmzünder

Title (fr)

Dispositif d'amorçage à décharge luminescente

Publication

EP 1089599 A2 (DE)

Application

EP 00119675 A

Priority

DE 19947241 A

Abstract (en)

A glow ignition unit, comprises a housing (17) filled with a gas such as neon, or neon and argon, or neon and argon and an activation substance. The gas pressure is at least 35 mbar.

Abstract (de)

Um Natriumdampflampen, insbesondere mit Xenon-Füllung, an Brennstellen für Quecksilberdampf-Hochdrucklampen betreiben zu können, wird ein Glimmzünder (16) vorgeschlagen, dessen Gehäuse (17) mit Neon, mit Neon und Argon oder mit Neon, Argon und einer Aktivierungssubstanz gefüllt ist, wobei der Fülldruck mindestens 35 mbar beträgt. Bei einem Glimmzünder, der ebenfalls mit Neon, mit Neon und Argon oder Neon, Argon und einer Aktivierungssubstanz gefüllt sein kann, wobei in sein Gehäuse (17) eine erste und zweite Elektrode (20, 22) ragen, die einen temperatursensitiven Schalter (15) bilden und wobei der Glimmzünder (16) seriell zu einer Induktivität (12) angeordnet ist, ist der Fülldruck derart zu bemessen, daß die in der Induktivität (12) entstehende Stoßspannung, die beim Öffnen des inneren temperatursensitiven Schalters (15) entsteht, höchstens 1200 V beträgt. Die Erfindung umfaßt auch eine Entladungslampe, in der ein erfindungsgemäßer Glimmzünder angeordnet ist. <IMAGE>

IPC 1-7 (main, further and additional classification)

H05B 41/08; H05B 41/18

IPC 8 full level (invention and additional information)

H01J 61/54 (2006.01); H01J 61/64 (2006.01); H05B 41/08 (2006.01); H05B 41/18 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

H05B 41/18 (2013.01); H05B 41/08 (2013.01)

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

EPO simple patent family

EP 1089599 A2 20010404; EP 1089599 A3 20031029; CN 1290952 A 20010411; DE 19947241 A1 20010412; HU 0003777 A2 20011028; HU 0003777 D0 20001228; JP 2001143660 A 20010525

INPADOC legal status


2005-06-29 [18D] DEEMED TO BE WITHDRAWN

- Ref Legal Event Code: 18D

- Effective date: 20041216

2004-09-22 [17Q] FIRST EXAMINATION REPORT

- Ref Legal Event Code: 17Q

- Effective date: 20040805

2004-07-21 [AKX] PAYMENT OF DESIGNATION FEES

- Ref Legal Event Code: AKX

- Designated State(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2004-01-14 [17P] REQUEST FOR EXAMINATION FILED

- Ref Legal Event Code: 17P

- Effective date: 20031117

2003-10-29 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Ref Legal Event Code: AK

- Designated State(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2003-10-29 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Ref Legal Event Code: AX

AL LT LV MK RO SI

2003-10-29 [RIC1] CLASSIFICATION (CORRECTION)

- Ref Legal Event Code: RIC1

- IPC: 7H 05B 41/08 A

2003-10-29 [RIC1] CLASSIFICATION (CORRECTION)

- Ref Legal Event Code: RIC1

- IPC: 7H 05B 41/18 B

2001-04-04 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Ref Legal Event Code: AK

- Designated State(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2001-04-04 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Ref Legal Event Code: AX

- Free Format Text: AL;LT;LV;MK;RO;SI