Global Patent Index - EP 1091246 A1

EP 1091246 A1 2001-04-11 - Film storage

Title (en)

Film storage

Title (de)

Filmlagerung

Title (fr)

Stockage de films

Publication

EP 1091246 A1 (DE)

Application

EP 99120102 A

Priority

EP 99120102 A

Abstract (en)

The strip has parallel connection separation weld seams (11) transverse to the longitudinal edges, to form pockets for the film sections, which extend between both longitudinal edges, where one longitudinal edge forms insertion openings (12). The connection seams have tearable weakened lines (13) extending as far as the insertion openings.

Abstract (de)

Ein Endlostaschenband zur Aufnahme einer Vielzahl von entwickelten Filmabschnitten, welches zur Bildung von Taschen mit quer zu den Längskanten sowie parallel und im Abstand zueinander verlaufenden Schweißnähten versehen ist, die sich von einer Längskante in Richtung zur anderen Längskante erstrecken, wobei die letztgenannte Längskante die Einstecköffnungen aufweist, soll mit einem geringstmöglichen Materialaufwand hergestellt werden, wobei sicherhgestellt ist, daß die auftragsbezogene Trennung des Endlostaschenbandes und ggf. auch die Trennung der dem Fotoamateur zurückgegebenen Taschen in einfachster Weise ohne Zuhilfenahme eines Werkzeuges möglich ist. Erfindungsgemäß ist jede Schweißnaht eine Trennschweißnaht (11), an die sich eine bis zu der die Einstecköffnungen (12) aufweisende Längskante erstrecken, aufreißbare Schwächungslinie (13) anschließt. Mittig zwischen zwei Schwächungslinien (13) ist in einem relativ geringem Abstand zu der die Einstecköffnungen (12) aufweisenden Längskante ein Loch (14) vorgesehen, wobei der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Löchern 40 mm beträgt. Das erfindungsgemäße Endlostaschenband ist besonders geeignet, um mehrere Filmstreifen gleichzeitig abzulichten. <IMAGE>

IPC 1-7 (main, further and additional classification)

G03D 15/00; G03D 15/10

IPC 8 full level (invention and additional information)

G03D 15/00 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

G03D 15/005 (2013.01); G03D 15/001 (2013.01)

Citation (search report)

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

EPO simple patent family

EP 1091246 A1 20010411

INPADOC legal status


2002-08-21 [18D] DEEMED TO BE WITHDRAWN

- Effective date: 20011012

2002-02-28 [REG DE 8566] DESIGNATED COUNTRY DE NOT LONGER VALID

2002-01-02 [AKX] PAYMENT OF DESIGNATION FEES

2001-07-04 [RTI1] TITLE (CORRECTION)

- Free text: ENDLESS POCKET BELT

2001-04-11 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A1

- Designated State(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2001-04-11 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Free text: AL;LT;LV;MK;RO;SI