Global Patent Index - EP 1097734 A1

EP 1097734 A1 2001-05-09 - Roller-skate wheel

Title (en)

Roller-skate wheel

Title (de)

Rad für Rollschuh

Title (fr)

Roue pour patin

Publication

EP 1097734 A1 (FR)

Application

EP 00123220 A

Priority

FR 9913965 A

Abstract (en)

The roller comprises an annular tread (2) with axis of revolution (OO') whose outer surface (14) is in contact with the ground. A hub (1) has an interface zone (5,6) providing cohesion between the hub and the tread and a central cylindrical surface (4) which is engaged onto a rotational shaft. There is an annular groove (3) in each of the roller walls which is radially limited on one side by the hub body and on the other side by the tread. The groove section is of triangular, trapezoidal or semi-circular shape.

Abstract (fr)

Roue de type galet, c'est-à-dire dont la forme générale est constituée par deux flancs dont les contours sont des cercles de centres respectifs (O) et (O'), lesdits flancs étant sensiblement parallèles entre eux, sensiblement perpendiculaires à l'axe (OO') et reliés l'un à l'autre par une portion de surface sensiblement torique d'axe de révolution (OO'), notamment roue pour patin à roulettes, ladite roue comprenant : une bande de roulement (2) de forme générale annulaire d'axe de révolution (OO') dont une surface extérieure (14) est destinée à entrer en contact avec le sol, ladite bande de roulement (2) étant faite d'au moins un premier matériau ; un moyeu (1) de forme générale annulaire d'axe de révolution (OO') comprenant une zone d'interface (5,6) assurant la cohésion du moyeu (1) et de la bande de roulement (2), une surface centrale (4) sensiblement cylindrique destinée à coopérer avec des moyens fixant la roue sur un arbre de rotation d'axe (OO') et un corps de moyeu (1) joignant la surface centrale (4) à la zone d'interface (5,6), ledit moyeu (1) étant fait d'au moins un second matériau, lequel matériau est différent du premier ; et une gorge annulaire (3) d'axe (OO') ménagée sur chacun des flancs de la roue, la gorge (3) étant limitée radialement d'un côté par le corps du moyeu (1) et de l'autre côté par la bande de roulement (2) et le profil de la gorge (3) étant sensiblement triangulaire, trapézoïdal, semi-circulaire ou de forme combinant des portions des trois formes précédentes. <IMAGE>

IPC 1-7 (main, further and additional classification)

A63C 17/22; A63C 17/06

IPC 8 full level (invention and additional information)

A63C 17/22 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

A63C 17/223 (2013.01)

Citation (applicant)

Citation (search report)

[DX] US 5655784 A 19970812 - LEE CHARLES J [US]

Designated contracting state (EPC)

DE FR IT

EPO simple patent family

EP 1097734 A1 20010509; FR 2800295 A1 20010504; FR 2800295 B1 20020222; US 6629735 B1 20031007

INPADOC legal status


2004-05-06 [18D] APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN

- Effective date: 20031018

2002-02-06 [17Q] FIRST EXAMINATION REPORT

- Effective date: 20011219

2002-01-30 [AKX] PAYMENT OF DESIGNATION FEES

- Free text: DE FR IT

2001-10-04 [17P] REQUEST FOR EXAMINATION FILED

- Effective date: 20010803

2001-05-09 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A1

- Designated State(s): DE FR IT

2001-05-09 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO:

- Free text: AL;LT;LV;MK;RO;SI