Global Patent Index - EP 1240972 A1

EP 1240972 A1 2002-09-18 - Procedure for manufacturing an insulating material

Title (en)

Procedure for manufacturing an insulating material

Title (de)

Verfahren zur Herstellung eines Dämmstoffes

Title (fr)

Procédé de fabrication d'une matiére isolante

Publication

EP 1240972 A1 (DE)

Application

EP 01130799 A

Priority

  • DE 10101786 A
  • DE 10102853 A

Abstract (en)

The insulation is altered in color and/or form by heat. Preferably the sides are subjected to the effect of a laser beam, forming a recess, preferably slits, in the surface of the insulation.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Dämmstoffes, insbesondere aus organischen und/oder anorganischen Fasern, beispielsweise aus mit oder ohne organischen und/oder anorganischen Bindemitteln versehenen Glas- und/oder Keramikfasern, und/oder aus Kunststoff-Hartschaum, wie beispielsweise expandiertem oder extrudiertem Polystyrol, Phenolharz, Polyurethanschaum oder Polyisocyanoratschaum und/oder aus Porenbeton, Mineralschaum, Schaumglas, Sinterglas, aufgeschäumten Wasserglas oder ähnlichen sich partiell verfärbenden und/oder aufblähenden Schmelzen. Um ein Verfahren zu schaffen, bei dem in einfacher und kostengünstiger Weise materialabhebende und gegebenenfalls kennzeichnende Materialbearbeitungen möglich sind, ist vorgesehen, dass der Dämmstoff durch Wärmeenergie in seiner Farbe und/oder Gestalt veränderbar ist, wobei der Dämmstoff vorzugsweise im Bereich einer seiner Seitenflächen mit zumindest einem Laserstrahl beaufschlagt wird, um einen Materialabtrag, insbesondere in Form zumindest einer Ausnehmung, vorzugsweise in Form von Schlitzen in die Fläche des Dämmstoffs einzubringen.

IPC 1-7 (main, further and additional classification)

B23K 26/36; B41M 5/26; E04B 1/78

IPC 8 full level (invention and additional information)

B23K 26/40 (2006.01); E04B 1/78 (2006.01); E04B 1/74 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

E04B 1/78 (2013.01); B23K 2203/42 (2015.10); B23K 2203/50 (2015.10); E04B 2001/741 (2013.01)

Citation (search report)

Designated contracting state (EPC)

DE

EPO simple patent family

EP 1240972 A1 20020918

INPADOC legal status


2010-10-20 [18D] DEEMED TO BE WITHDRAWN

- Effective date: 20100429

2007-04-25 [17Q] FIRST EXAMINATION REPORT

- Effective date: 20051209

2003-06-04 [AKX] PAYMENT OF DESIGNATION FEES

- Designated State(s): DE

2002-11-20 [17P] REQUEST FOR EXAMINATION FILED

- Effective date: 20020920

2002-09-18 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A1

- Designated State(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

2002-09-18 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Free text: AL;LT;LV;MK;RO;SI