Global Patent Index - EP 1241427 A1

EP 1241427 A1 2002-09-18 - Plate heat exchanger and method of production

Title (en)

Plate heat exchanger and method of production

Title (de)

Plattenwärmetauscher und Herstellungsverfahren

Title (fr)

Echangeur de chaleur à plaques et méthode de fabrication

Publication

EP 1241427 A1 (DE)

Application

EP 02005948 A

Priority

DE 10112710 A

Abstract (en)

The circular edge (10) of the sealing heat exchanger plate is bent over the edge (9) of the heat exchanger plate (8) which is arranged underneath it. The curve of the edge is made by forming tool. The end of the bent edge is almost vertical to the plane of the heat exchanger plates. An independent claim is also included for the method of manufacturing the plate heat exchanger.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft einen Plattenwärmetauscher, bestehend aus im wesentlichen ebenen Wärmetauscherplatten (8) beliebiger Anzahl, die einen aufgerichteten, umlaufenden, äußeren Rand (9) und mindestens vier Durchbrüche aufweisen und die so ineinander gestapelt und mittels Löten verbunden sind, daß die Durchbrüche vertikale Kanäle (4; 5; 6; 7) im Plattenwärmetauscher ergeben und zwischen den Wärmetauscherplatten (8) Strömungskanäle (11; 12) für unterschiedliche Fluide vorhanden sind, wobei der umlaufende Rand (10) der den Stapel der Wärmetauscherplatten (8) abschließenden einen Wärmetauscherplatte (13) eine von den Rändern (9) der anderen Wärmetauscherplatten (8) verschiedene Abbiegung aufweist. Um die Anordnung von Anschlußflanschen oder anderer Elemente in unmittelbarer Nähe des Randes des Plattenwärmetauschers zu ermöglichen, ist erfindungsgemäß vorgesehen, daß der umlaufende Rand (10) der abschließenden Wärmetauscherplatte (13) über den Rand (9) der darunter angeordneten Wärmetauscherplatte (8) gebogen ist. Das erfindungsgemäße Herstellungsverfahren sieht vor, daß der Rand (10) der den Stapel der Wärmetauscherplatten (8) abschließenden Wärmetauscherplatte (13) in einem Umformwerkzeug nach außen umgebogen wird und die Wärmetauscherplatte (13) danach auf den Stapel der Wärmetauscherplatten (8) gesetzt wird, wobei ihr Rand (10) den Rand (9) der darunter befindlichen Wärmetauscherplatte (8) abdeckt. <IMAGE>

IPC 1-7 (main, further and additional classification)

F28D 9/00

IPC 8 full level (invention and additional information)

F28D 9/00 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

F28D 9/005 (2013.01)

Citation (applicant)

Citation (search report)

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

EPO simple patent family

EP 1241427 A1 20020918; DE 10112710 A1 20020926

INPADOC legal status


2003-12-03 [18W] WITHDRAWN

- Effective date: 20031009

2003-07-09 [17Q] FIRST EXAMINATION REPORT

- Effective date: 20030521

2003-06-04 [AKX] PAYMENT OF DESIGNATION FEES

- Designated State(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

2003-05-14 [17P] REQUEST FOR EXAMINATION FILED

- Effective date: 20030318

2002-09-18 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A1

- Designated State(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

2002-09-18 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Free text: AL;LT;LV;MK;RO;SI