Global Patent Index - EP 1318500 A1

EP 1318500 A1 2003-06-11 - Control method and device for a display device

Title (en)

Control method and device for a display device

Title (de)

Anordnung zur Ansteuerung einer Anzeigevorrichtung

Title (fr)

Méthode et dispositif de commande d'un dispositif d'affichage

Publication

EP 1318500 A1 (DE)

Application

EP 02102691 A

Priority

DE 10160098 A

Abstract (en)

Display driver circuit columns are fed maximum and minimum column voltages from two supply lines. Between supply lines, voltage divider (43) provides partial voltages to column output circuits (41n) which have switching matrix (411) and/or amplifier (412), switched off from supply voltage by switches (S1,S2). One of supply lines is switched to column output by switches (S3-S5). Column output circuitry not needed in standby mode is therefore separated from supply voltage.

Abstract (de)

Die Erfindung bezieht sich auf eine Anordnung zur Ansteuerung einer Anzeigevorrichtung mit Spalten und Zeilen, bei der den Spalten der Anzeigevorrichtung unterschiedliche Spannungswerte in Abhängigkeit von darzustellenden Daten zugeführt werden. Weiter bezieht sich die Erfindung auf eine Anzeigevorrichtung mit einer Anordnung zur Ansteuerung. Um eine Anordnung zur Ansteuerung einer Anzeigevorrichtung anzugeben, bei der Energieverbrauch reduziert wird, wird eine Anordnung (1, 40) zur Ansteuerung einer Anzeigevorrichtung (2) mit Spalten und Zeilen vorgeschlagen, bei der den Spalten der Anzeigevorrichtung Spannungen in Abhängigkeit darzustellender Daten zuführbar sind, mit zwei Versorgungsspannungsleitungen, die eine maximale und minimale Spaltenspannung (Vcolmax und Vcolmin) führen, und bei der zwischen den Versorgungsspannungsleitungen wenigstens eine Spannungsteilereinheit (43) zur Erzeugung von Teilspannungswerten angeordnet ist, und eine Zuführung der Teilspannungswerte zu Spaltenausgangsschaltungen (41N) vorgesehen ist, wobei eine Spaltenausgangsschaltung (41N) wenigstens eine Schaltmatrix- (411) und/oder Verstärkereinheit (412) aufweist und mittels Schalter (S1, S2) die Schaltmatrix - und/oder Verstärkereinheiten von den Versorgungsspannungsleitungen abschaltbar und mittels Schalter (S3-S5) eine der Versorgungsspannungen auf einen Spaltenausgang schaltbar sind. <IMAGE>

IPC 1-7 (main, further and additional classification)

G09G 3/36

IPC 8 full level (invention and additional information)

G02F 1/133 (2006.01); G09G 3/20 (2006.01); G09G 3/36 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

G09G 3/3688 (2013.01); G09G 3/3696 (2013.01); G09G 2310/027 (2013.01); G09G 2330/021 (2013.01); G09G 2330/022 (2013.01)

Citation (search report)

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE SI SK TR

EPO simple patent family

EP 1318500 A1 20030611; CN 100407258 C 20080730; CN 1423251 A 20030611; DE 10160098 A1 20030618; JP 2003208143 A 20030725; US 2003112212 A1 20030619; US 7515145 B2 20090407

INPADOC legal status


2013-06-26 [18D] APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN

- Effective date: 20130108

2012-12-12 [RAP1] TRANSFER OF RIGHTS OF AN APPLICATION

- Owner name: ENTROPIC COMMUNICATIONS, INC.

2010-12-01 [RAP1] TRANSFER OF RIGHTS OF AN APPLICATION

- Owner name: TRIDENT MICROSYSTEMS (FAR EAST) LTD.

2007-07-25 [RAP1] TRANSFER OF RIGHTS OF AN APPLICATION

- Owner name: NXP B.V.

2004-09-15 [17Q] FIRST EXAMINATION REPORT

- Effective date: 20040802

2004-03-03 [AKX] PAYMENT OF DESIGNATION FEES

- Designated State(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE SI SK TR

2004-02-25 [17P] REQUEST FOR EXAMINATION FILED

- Effective date: 20031211

2003-06-11 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Designated State(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE SI SK TR

2003-06-11 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO:

- Countries: AL LT LV MK RO