Global Patent Index - EP 1840319 A2

EP 1840319 A2 2007-10-03 - Coiling device of a roller blind

Title (en)

Coiling device of a roller blind

Title (de)

Wickelvorrichtung eines Rollos

Title (fr)

Dispositif d'enroulement d'un store

Publication

EP 1840319 A2 (DE)

Application

EP 07105028 A

Priority

DE 202006005083 U

Abstract (en)

The device for operating a blind incorporating a foldable material (30) comprises a system (40) with a cord (49), guide pulleys (11, 12, 14, 15) and coiling drums (43, 44, 45) which is accommodatable in the top rail (10) of the blind.

Abstract (de)

Ein Wickelmechanismus (40,60)ist an einer Kopfschiene (10) eines Rollos montiert und weist eine Schnur (49,70), die an einer Versteifungsleiste (20) und der Kopfschiene (10) befestigt ist, eine Schnur (13A, 68A), die um eine Schnurspule (43,67) gewickelt ist und mit mindestens einer Schlaufe (13B,13C,68B) um einen Schlaufenabschnitt (491,71) der Schnur (49,70) gewickelt ist, eine erste Trommel (44,63), die mit der Schnurspule (43,67) über ein Getriebe verbunden ist, eine zweite Trommel (45,64), und eine S-förmige Bandfeder (47,66), die die erste und zweite Trommel verbindet, wobei die Feder (47,66) angepasst ist, eine Kraft zur Unterstützung des Rollomaterials auszuüben. Bei einer Abwärtsziehbewegung der Versteifungsleiste (20) rotiert die Schnurspule (43,67), um Schnur abzulassen, unter weiterer Aufwicklung eines Wicklungsabschnittes (472) der Feder (47,66) und Ablassen des anderen Windungsabschnittes (471) der Feder (47,66), um ein Gleichgewicht mit dem Rollo zu erzielen. Eine Aufwärtsziehbewegung desselben hat den gegenteiligen Effekt. Das Rollomaterial kann an jeder Position in Antwort auf ein Anhalten der Schnurspule (43,67) verbleiben.

IPC 8 full level (invention and additional information)

E06B 9/262 (2006.01); E06B 9/62 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

E06B 9/262 (2013.01); E06B 9/62 (2013.01); E06B 2009/2625 (2013.01)

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE SI SK TR

Designated extension state (EPC)

AL BA HR MK YU

EPO simple patent family

DE 202006005083 U1 20060921; EP 1840319 A2 20071003; EP 1840319 A3 20090819; NO 20071266 A 20071001

INPADOC legal status


2010-09-30 [REG DE 8566] DESIGNATED COUNTRY DE NOT LONGER VALID

2010-08-18 [18D] APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN

- Effective date: 20100220

2010-04-28 [AKX] PAYMENT OF DESIGNATION FEES

2009-08-19 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A3

- Designated State(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE SI SK TR

2009-08-19 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO:

- Countries: AL BA HR MK RS

2007-10-03 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A2

- Designated State(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE SI SK TR

2007-10-03 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO:

- Countries: AL BA HR MK YU