Global Patent Index - EP 1845250 A1

EP 1845250 A1 2007-10-17 - Initial learning process

Title (en)

Initial learning process

Title (de)

Startlernverfahren eines Verbrennungsmotors

Title (fr)

Procédé de démarrage d'apprentissage

Publication

EP 1845250 A1 (DE)

Application

EP 07102140 A

Priority

EP 06405134 A

Abstract (en)

The method involves pressurizing selected start-up cylinder with predetermined amount of air so that predetermined crank angle rotates reciprocating-motion piston combustion engine. Another start-up cylinder is selected, when reciprocating-motion piston combustion engine does not rotate. The absolute crank angle of reciprocating-motion piston is determined from reference mark indicated by detector after pressurizing the newly selected start-up cylinder. Independent claims are included for the following: (1) crank-angle sensor unit; and (2) reciprocating-motion piston engine.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Startlernverfahren (1) zur Festlegung eines Kurbelwinkels einer Hubkolbenbrennkraftmaschine (2), insbesondere eines Zweitakt-Grossdieselmotors, wobei ein mit einer Kurbelwelle (3) der Hubkolbenbrennkraftmaschine (2) in einer drehwinkeltreuen Wirkverbindung stehendes Referenzmittel (4) mit einer Referenzmarke (5) vorgesehen ist, mit welcher durch Zusammenwirken mit einem Detektionsmittel (6) ein absoluter Kurbelwinkel (7) der Hubkolbenbrennkraftmaschine (2) definiert werden kann. Das Startlernverfahren (1) umfasst dabei die folgenden Schritte: a.) Wahl eines Startzylinders, b.) Beaufschlagung des Startzylinders mit einer vorgegebenen Menge an Startluft; c.) im Fall, dass die Hubkolbenbrennkraftmaschine (2) nicht in Drehung versetzt wird, wird ein anderer Startzylinder gewählt und das Startlernverfahren (1) mit Schritt b.) fortgesetzt; d.) die Hubkolbenbrennkraftmaschine (2) wird durch die Beaufschlagung des Startzylinders mit der Startluft um einen vorgegebenen Kurbelwinkel gedreht; e.) im Fall, dass die Hubkolbenbrennkraftmaschine (2) in eine unerwünschte Richtung dreht, wird ein anderer Startzylinder gewählt und das Startlernverfahren (1) mit Schritt b.) fortgesetzt; f.) im Fall, dass das Detektionsmittel (6) die Referenzmarke (5) nicht registriert, wird ein nächster Zylinder gewählt und das Startlernverfahren (1) mit Schritt b.) fortgesetzt und im abschliessenden Schritt g.) registriert das Detektionsmittel (6) die Referenzmarke (5), woraus ein absoluter Kurbelwinkel (7) der Hubkolbenbrennkraftmaschine (2) ermittelt wird.

IPC 8 full level (invention and additional information)

F02D 41/34 (2006.01); F02N 9/04 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

F02N 9/04 (2013.01); F02D 41/009 (2013.01); F02P 7/06 (2013.01); F02D 2041/0092 (2013.01); F02D 2250/06 (2013.01); F02D 2400/04 (2013.01); F02F 2007/0097 (2013.01)

Citation (applicant)

Citation (search report)

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR

Designated extension state (EPC)

AL BA HR MK YU

EPO simple patent family

EP 1845250 A1 20071017; CN 101046182 A 20071003; EP 2075447 A1 20090701; JP 2007263110 A 20071011; KR 20070098576 A 20071005

INPADOC legal status


2011-02-23 [18D] APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN

- Effective date: 20100829

2008-06-25 [AKX] PAYMENT OF DESIGNATION FEES

- Designated State(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR

2008-05-28 [17Q] FIRST EXAMINATION REPORT

- Effective date: 20080424

2008-05-07 [17P] REQUEST FOR EXAMINATION FILED

- Effective date: 20080319

2007-10-17 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A1

- Designated State(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR

2007-10-17 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO:

- Countries: AL BA HR MK YU