Global Patent Index - EP 2025851 A2

EP 2025851 A2 2009-02-18 - Device for opening and closing a door

Title (en)

Device for opening and closing a door

Title (de)

Vorrichtung zum Öffnen und Schließen einer Tür

Title (fr)

Dispositif destiné à l'ouverture et la fermeture d'une ouverture d'une porte

Publication

EP 2025851 A2 (DE)

Application

EP 08104535 A

Priority

DE 102007036563 A

Abstract (en)

Device for opening and closing a vehicle door comprises a shaft with an input shaft (1) coming from a drive unit and an output shaft (3) coming from the door. The end pieces (1a, 3a) are mechanically connected so that the end piece of the input shaft is surrounded by an annular housing (2) and the end piece of the output shaft extends into the end piece of the input shaft. Preferred Features: The housing is arranged away from the end piece of the input shaft for emergency operation of the door.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Öffnen und Schließen einer Tür, insbesondere einer Tür eines Fahrzeuges. Dabei steht die Tür über eine Welle mit einer Antriebseinrichtung in Verbindung. Es ist vorgesehen, dass die Welle aus einer von der Antriebseinrichtung ausgehenden Eingangswelle (1) und einer von der Tür ausgehenden Ausgangswelle (3) besteht, deren Endstücke (1a und 3a) mechanisch verbunden sind. Das Endstück (1a) der Eingangswelle (1) ist von einem ringförmigen Gehäuse (2) umgeben. Das Endstück (3a) der Ausgangswelle (3) erstreckt sich in das Endstück (1a) der Eingangswelle (1) hinein. Anformungen (4) des Endstückes (1a) der Eingangswelle (1) greifen in Ausnehmungen (5) des Endstückes (3a) der Ausgangswelle (3) ein, das exzentrisch ausgebildet ist. Das Endstück (1a) der Eingangswelle (1) weist am ringförmigen Gehäuse (2) mit ihren Laufflächen anliegende Rollen (6) auf, deren Drehachsen parallel zur Achse der Eingangswelle (1) ausgerichtet sind. Die Rollen (6) befinden sich zwischen dem ringförmigen Gehäuse (2) und dem Endstück (3a) der Ausgangswelle (3). Ein starr mit dem Endstück (3a) der Ausgangswelle (3) verbundener Mitnehmer (7) ist mit den Laufflächen der Rollen (6) kontaktierbar. Das seitliche Spiel (8) zwischen den Anformungen (4) des Endstückes (1a) der Eingangswelle (1) einerseits und den Ausnehmungen (5) des Endstückes (3a) der Ausgangswelle (3) andererseits ist größer als der maximale radiale Abstand (9) jeder Rolle (6) sowohl vom Endstück (3a) der Ausgangswelle (3) als auch vom Mitnehmer (7).

IPC 8 full level (invention and additional information)

E05F 15/10 (2006.01); E05F 11/50 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

E05F 11/50 (2013.01); E05F 15/603 (2013.01); E05Y 2201/234 (2013.01); E05Y 2201/244 (2013.01); E05Y 2800/11 (2013.01); E05Y 2900/51 (2013.01); E05Y 2900/531 (2013.01)

Citation (applicant)

WO 9509959 A1 19950413 - IFE GMBH [AT], et al

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

Designated extension state (EPC)

AL BA MK RS

EPO simple patent family

DE 102007036563 B3 20080821; EP 2025851 A2 20090218; EP 2025851 A3 20130508

INPADOC legal status


2014-06-11 [18D] APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN

- Effective date: 20131109

2014-02-20 [REG DE R108] DE NO LONGER DESIGNATED STATE

- Effective date: 20140115

2014-01-15 [AKY] NO DESIGNATION FEES PAID

2014-01-15 [REG DE R108] DE NO LONGER DESIGNATED STATE

2013-05-08 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A3

- Designated State(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

2013-05-08 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO:

- Countries: AL BA MK RS

2013-05-08 [RIC1] CLASSIFICATION (CORRECTION)

- IPC: E05F 11/50 20060101ALI20130403BHEP

2013-05-08 [RIC1] CLASSIFICATION (CORRECTION)

- IPC: E05F 15/10 20060101AFI20130403BHEP

2013-03-13 [RAP1] TRANSFER OF RIGHTS OF AN APPLICATION

- Owner name: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

2009-02-18 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A2

- Designated State(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

2009-02-18 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO:

- Countries: AL BA MK RS