Global Patent Index - EP 2026314 A2

EP 2026314 A2 2009-02-18 - Haptic strip and tactile orienting and coordinating system made from same

Title (en)

Haptic strip and tactile orienting and coordinating system made from same

Title (de)

Haptikstreifen und daraus hergestelltes taktiles Orientierungs- und Koordinatensystem

Title (fr)

Bande haptique et système d'orientation et de coordination tactile ainsi fabriqué

Publication

EP 2026314 A2 (DE)

Application

EP 08161184 A

Priority

DE 102007035522 A

Abstract (en)

The haptic strip (1a, 1b, 1c, 1d, 1e) has surface with a recurring, uniform pattern (5) arranged in a series of rows. Each adjoining fields has a tactile area or upper haptic surface such as made from different texture and or different size and or color. The pattern (5) is made from three different field types. An independent claim is included for the use of a haptic strip, a tactile guide, and a method to provide a tactile system.

Abstract (de)

Für die Durchführung von klinischen Brustuntersuchungen durch Blinde soll eine Lösung bereitgestellt werden, die es ermöglicht, Substrat- und Flächenbereiche mit einem für Blinde ertastbaren taktilen Orientierungs- und Koordinatensystem zu versehen. Dies wird erreicht durch Haptikstreifen (1a, 1b, 1c, 1d, 1e) mit einer Oberfläche aus in einem, vorzugsweise mehrfach wiederkehrenden, insbesondere gleichmäßigen, Muster (5) in einer Reihe aneinandergereihten Feldern (2, 3, 4; 2' , 3' , 4' ; 2'', 3'', 4"), wobei jeweils aneinander angrenzende Felder (2, 3, 4; 2', 3', 4'; 2", 3", 4") eine mit den Fingern taktil wahrnehmbare, unterschiedliche Oberflächenhaptik oder -struktur und/oder unterschiedliche Größe und/oder Farbe aufweisen und sich das Muster (5) aus mindestens drei unterschiedlichen Feldtypen (2, 3, 4) zusammensetzt sowie durch ein taktiles orientierungs- und Koordinatensystem umfassend mehrere, jeweils mit Abstand zueinander, vorzugsweise senkrecht, parallel zueinander angeordneten Haptikstreifen (1a, 1b, 1c, 1d, 1e) mit einer Oberfläche aus in einem, vorzugsweise mehrfach wiederkehrenden, insbesondere gleichmäßigen, Muster (5) in einer Reihe aneinandergereihten Feldern (2, 3, 4; 2', 3', 4' ; 2", 3", 4") mit taktil wahrnehmbarer, unterschiedlicher Oberflächenhaptik oder Oberflächenstruktur und/oder unterschiedlicher Größe und/oder Farbe, wobei gleichartige, einzelne Felder (2, 3, 4; 2', 3', 4'; 2", 3", 4") jeweils auf einer vorzugsweise zumindest im Wesentlichen waagerecht verlaufenden Linie gleicher Höhe liegend einander koordiniert zugeordnet und zueinander ausgerichtet angeordnet sind.

IPC 8 full level (invention and additional information)

G09B 21/00 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

G09B 21/003 (2013.01)

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

Designated extension state (EPC)

AL BA MK RS

EPO simple patent family

EP 2026314 A2 20090218; EP 2026314 A3 20110126; DE 102007035522 A1 20090129

INPADOC legal status


2013-06-26 [17Q] FIRST EXAMINATION REPORT

- Effective date: 20130527

2011-09-28 [AKX] PAYMENT OF DESIGNATION FEES

- Designated State(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

2011-08-31 [17P] REQUEST FOR EXAMINATION FILED

- Effective date: 20110726

2011-01-26 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A3

- Designated State(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

2011-01-26 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO:

- Countries: AL BA MK RS

2009-02-18 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A2

- Designated State(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

2009-02-18 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO:

- Countries: AL BA MK RS