Global Patent Index - EP 2154061 A2

EP 2154061 A2 2010-02-17 - Device and method for cleaning objects in a body of water

Title (en)

Device and method for cleaning objects in a body of water

Title (de)

Vorrichtung und Verfahren zur Reinigung in einem Gewässer befindlicher Objekte

Title (fr)

Dispositif et procédé de nettoyage d'objets se trouvant dans de l'eau

Publication

EP 2154061 A2 (DE)

Application

EP 09166792 A

Priority

DE 202008010540 U

Abstract (en)

The device is transferred in parking position, in which the device is shifted vertically against the cleaning position, particularly has a small gauge. One or multiple brushes (20 to 30), particularly all brushes are located above the water surface. The device has one or multiple flow lifting body.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Reinigung von unterhalb der Wasseroberfläche (47) eine Gewässers befindlichen zum Wasser dieses Gewässers weisenden Oberflächen von ganz oder teilweise unterhalb dieser Wasseroberfläche (47) befindlichen zu reinigenden Objekten (37, 38). Die Reinigung erfolgt während eines Hindurchführens des Objekts (37, 38,) durch die Vorrichtung oder eines Vorbeiführens der Vorrichtung an dem Objekt (37, 38) in einer Putzposition P1 der Vorrichtung. Die Vorrichtung ist dabei schwimmbar und befindet sich zu einem Teil unterhalb der Wasseroberfläche (47) und weist drehbare und gegen die zum Wasser weisende Oberfläche des Objekts (37, 38) verschwenkbare Bürsten (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) auf. Erfindungsgemäß kann die Vorrichtung in eine Parkposition (P2) überführt werden, in welche die Vorrichtung gegenüber der Putzposition (P1) vertikal nach oben verschoben ist. Dadurch ist eine leichte Reinigung der Vorrichtung und ein Transport der Vorrichtung auf dem Wasser bei geringem Tiefgang möglich. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Betrieb der erfindungsgemäßen Vorrichtung.

IPC 8 full level (invention and additional information)

B63B 59/08 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

B63B 59/08 (2013.01)

Citation (applicant)

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

AL BA RS

EPO simple patent family

DE 202008010540 U1 20081120; EP 2154061 A2 20100217; EP 2154061 A3 20120523

INPADOC legal status


2015-07-08 [18D] DEEMED TO BE WITHDRAWN

- Effective date: 20150203

2013-06-05 [17Q] FIRST EXAMINATION REPORT

- Effective date: 20130507

2013-04-17 [17P] REQUEST FOR EXAMINATION FILED

- Effective date: 20130307

2012-05-23 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A3

- Designated State(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR

2012-05-23 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Countries: AL BA RS

2012-05-23 [RIC1] CLASSIFICATION (CORRECTION)

- IPC: B63B 59/08 20060101AFI20120417BHEP

2010-02-17 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A2

- Designated State(s): AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR

2010-02-17 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Countries: AL BA RS