EP 2921616 B1 20170719 - Assembly for an emergency exit
Title (en)
Assembly for an emergency exit
Title (de)
Anordnung für einen Flucht- oder Notausgang
Title (fr)
Dispositif pour une sortie de secours
Publication
Application
Priority
EP 14160462 A 20140318
IPC 8 full level
E05B 63/20 (2006.01); E05B 65/10 (2006.01); E05C 9/18 (2006.01); E05B 47/00 (2006.01)
CPC (source: EP)
E05B 47/0046 (2013.01); E05B 65/10 (2013.01); E05C 9/1841 (2013.01); E05B 47/0012 (2013.01); E05B 63/202 (2013.01); E05B 2047/0091 (2013.01)
Citation (opposition)
Opponent : ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
- DE 202007015666 U1 20080207 - SAELZER SICHERHEITSTECHNIK [DE]
- DE 202012011844 U1 20130314 - CHRISTOPHERS & PARTNER GBR VERTRETUNGSBERECHTIGTER GESELLSCHAFTER RICHARD CHRISTOPHERS [DE], et al
- EP 2169155 B1 20121226 - BKS GMBH [DE]
- DE 29718982 U1 19971218 - GRETSCH UNITAS GMBH [DE]
- EP 0798436 A2 19971001 - GRETSCH UNITAS GMBH [DE]
- DE 3817308 C1 19891228
- EP 2568100 A2 20130313 - DORMA GMBH & CO KG [DE]
- US 5746458 A 19980505 - FISHER ROY E [US]
- DE 202005000939 U1 20050504 - GRETSCH UNITAS GMBH [DE]
- EP 2101020 A2 20090916 - ROTO FRANK AG [DE]
- "Elektrosicherheitsschloss 519 Mehrfachverriegelung (D0038801)", SICHERHEITSSCHLÖSSER, pages 1 - 18
- TECHNISCHE ZEICHNUNG MODELL 519E MIT FALLENSCHLOSS, 5 May 2016 (2016-05-05)
- TECHNISCHE ZEICHNUNG FLUCHTTÜRÖFFNER 331 U ZUR VERWENDUNG MIT MODELL 519E, 6 February 2016 (2016-02-06)
- "Allegemeines bauaufsichtliches Prüfzeugenis P-120003555", MATERIALPRÜFUNGSAMTES NORDRHEIN-WESTFALEN, 25 May 2010 (2010-05-25), XP055485180
Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR
DOCDB simple family (publication)
DOCDB simple family (application)
EP 14160462 A 20140318