Global Patent Index - EP 3162241 A1

EP 3162241 A1 2017-05-03 - OPENING CLASP FOR BRACELET

Title (en)

OPENING CLASP FOR BRACELET

Title (de)

KLAPPBARER VERSCHLUSS FÜR ARMBAND

Title (fr)

FERMOIR DÉPLOYANT POUR BRACELET

Publication

EP 3162241 A1 (FR)

Application

EP 15191840 A

Priority

EP 15191840 A

Abstract (fr)

Le fermoir selon l'invention comprend une lame de base (1), des première et deuxième lames pivotantes (4, 5) articulées respectivement aux deux extrémités de la lame de base (1) et pouvant se rabattre sur la lame de base (1), des premiers éléments de verrouillage (14, 15) et des deuxièmes éléments de verrouillage (16, 17) associés à la lame de base (1), des troisièmes éléments de verrouillage (25, 26) associés à la première lame pivotante (4) et agencés pour coopérer avec les premiers éléments de verrouillage (14, 15) pour verrouiller la première lame pivotante (4) sur la lame de base (1), des quatrièmes éléments de verrouillage (27, 28) associés à la deuxième lame pivotante (5) et agencés pour coopérer avec les deuxièmes éléments de verrouillage (16, 17) pour verrouiller la deuxième lame pivotante (5) sur la lame de base (1), des poussoirs (23, 24) agencés pour agir sur les premiers éléments de verrouillage (14, 15) et les deuxièmes éléments de verrouillage (16, 17) afin de déverrouiller les lames pivotantes (4, 5), et un ressort (13) de rappel des poussoirs (23, 24). Les premiers éléments de verrouillage (14, 15), les deuxièmes éléments de verrouillage (16, 17) et le ressort (13) font partie d'une même pièce monolithique (12). Le ressort (13) comprend des première et deuxième parties serpentines (31, 32) portant respectivement les premiers éléments de verrouillage (14, 15) et les deuxièmes éléments de verrouillage (16, 17), ces première et deuxième parties serpentines (31, 32) étant reliées par des parties de liaison (33, 34) coopérant avec les poussoirs (23, 24).

IPC 8 full level (invention and additional information)

A44C 5/24 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

A44C 5/24 (2013.01)

Citation (applicant)

CH 693160 A5 20030327 - BOUCLEDOR SA [CH]

Citation (search report)

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

EPO simple patent family

EP 3162241 A1 20170503; EP 3162241 B1 20180404

INPADOC legal status


2018-08-27 [REG LT MG4D] INVALIDATED EUROPEAN PATENT

2018-08-08 [REG NL MP] PATENT VOIDED (INVALID IN THE NETHERLANDS AS NO TRANSLATION HAS BEEN FILED)

- Effective date: 20180404

2018-05-15 [REG CH NV] NEW AGENT

- Representative's name: MICHELI AND CIE SA, CH

2018-05-03 [REG DE R096] DPMA PUBLICATION OF MENTIONED EP PATENT GRANT

- Document: DE 602015009494

2018-05-02 [REG IE FG4D] EUROPEAN PATENTS GRANTED DESIGNATING IRELAND

- Free text: LANGUAGE OF EP DOCUMENT: FRENCH

2018-04-15 [REG AT REF] REFERENCE TO AT NUMBER (EP PATENT ENTERS AUSTRIAN NATIONAL PHASE)

- Document: AT 984606 T

- Effective date: 20180415

2018-04-13 [REG CH EP] ENTRY IN THE NATIONAL PHASE

2018-04-04 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: B1

- Designated State(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

2018-04-04 [REG GB FG4D] EUROPEAN PATENT GRANTED

- Free text: NOT ENGLISH

2017-12-15 [REG HK DE] REQUESTS TO DESIGNATE PATENT IN HONG KONG

- Document: HK 1230893

2017-08-30 [INTG] ANNOUNCEMENT OF INTENTION TO GRANT

- Effective date: 20170802

2017-07-26 [17P] REQUEST FOR EXAMINATION FILED

- Effective date: 20170613

2017-07-26 [RBV] DESIGNATED CONTRACTING STATES (CORRECTION)

- Designated State(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

2017-05-03 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A1

- Designated State(s): AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

2017-05-03 [AV] REQUEST FOR VALIDATION OF THE EUROPEAN PATENT IN:

- Countries: MA

2017-05-03 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO:

- Countries: BA ME