Global Patent Index - EP 1065032 A2

EP 1065032 A2 2001-01-03 - PROCESS FOR MAKING MOULDED BRICKS FROM REFRACTORY CERAMIC

Title (en)

PROCESS FOR MAKING MOULDED BRICKS FROM REFRACTORY CERAMIC

Title (de)

Vefahren zur Fertigung von Formsteinen aus Feuerfestkeramik

Title (fr)

PROCEDE POUR LA FABRICATION DE BRIQUES MOULEES A PARTIR DE CERAMIQUE REFRACTAIRE

Publication

EP 1065032 A2 (DE)

Application

EP 00111217 A

Priority

DE 19925719 A

Abstract (en)

The method involves forming a ceramic mass of refractory ceramics into a base body, which is then dried and fired. The form of the mass is produced by extrusion to form a rectangular hollow profile, which has the desired stone length. After firing, the profile is separated at opposite corners in the longitudinal direction, to form individual L-shaped profiles. Preferably, a cordierite-mullite ceramic is used. An Independent claim is included for a tunnel kiln car incorporating the blocks.

Abstract (de)

Bei einem Verfahren zur Fertigung von im Profil im wesentlichen L-förmigen mit zwei unter einem Winkel von etwa 90° aneinandergrenzenden Schenkeln (2) ausgebildeten keramischen Formsteinen, deren Schenkellänge mindestens das Zehnfache der Schenkeldicke beträgt, insbesondere von Randsteinen (11) für Tunnelofen-Brennwagen, wobei eine keramische Masse aus Feuerfestkeramik zu einem Grundkörper (1) geformt wird, der getrocknet und gebrannt wird, erfolgt das Formen der Masse erfindungsgemäß durch Extrudieren bzw. Strangpressen in die Form eines im wesentlichen rechteckigen Hohlprofils, das in der gewünschten Steinlänge abgelängt und nach dem Brand im Bereich zweier sich gegenüberliegender Ecken (6) in Längsrichtung (7) aufgetrennt und in einzelne Formsteine geteilt wird. Vorzugsweise wird im Bereich der später nicht aufzutrennenden Ecken (8) des Grundkörpers (1) mehr keramische Masse als an den übrigen Schenkelbereichen des Grundkörpers (1) ausgepreßt. Insbesondere können beim Pressen jeweils zwei benachbarte Schenkel (2) des Grundkörpers (1) im Bereich der nicht aufzutrennenden Ecken (8) durch Stützrippen (9) zusätzlich verbunden und in ihrem Winkel zueinander fixiert werden. Ein unter Verwendung derartiger Formsteine hergestellter Tunnelofen-Brennwagen wird ebenfalls beschrieben. <IMAGE>

IPC 1-7 (main, further and additional classification)

B28B 11/14

IPC 8 full level (invention and additional information)

B28B 3/20 (2006.01); B28B 17/00 (2006.01); F27D 1/04 (2006.01); F27D 3/12 (2006.01)

CPC (invention and additional information)

F27D 1/04 (2013.01); B28B 3/20 (2013.01); B28B 17/0018 (2013.01); F27D 3/123 (2013.01)

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

EPO simple patent family

EP 1065032 A2 20010103; EP 1065032 A3 20030108; DE 19925719 A1 20010111; DE 19925719 C2 20020620

INPADOC legal status


2004-05-06 [18D] DEEMED TO BE WITHDRAWN

- Effective date: 20030709

2003-10-30 [REG DE 8566] DESIGNATED COUNTRY DE NOT LONGER VALID

2003-09-24 [AKX] PAYMENT OF DESIGNATION FEES

2003-01-08 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A3

- Designated State(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2003-01-08 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Free text: AL;LT;LV;MK;RO;SI

2003-01-08 [RIC1] CLASSIFICATION (CORRECTION)

- Free text: 7B 28B 11/14 A, 7B 28B 17/00 B

2001-01-03 [AK] DESIGNATED CONTRACTING STATES:

- Kind Code of Ref Document: A2

- Designated State(s): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

2001-01-03 [AX] REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT TO

- Free text: AL;LT;LV;MK;RO;SI